Ing. ZDENĚK GRÓMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2020 |
Adresa: |
74601, 4516192, Opava, Opava, Předměstí, Tyršova, 1476, 35 |
|
Ing. ZDENĚK GRÓMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2020 |
Adresa: |
74601, 4516192, Opava, Opava, Předměstí, Tyršova, 1476, 35, Tyršova 1476/35, Předměstí, 74601 Opava |
|
LUMÍR PREJDA
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
74784, 4359291, Uhlířov, Uhlířov, 32 |
|
Ing. TOMÁŠ GELNAR
|
Neaktivní
od 01.04.2020
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
79401, 14074192, Krnov, Pod Cvilínem, Nerudova, 82, 25 |
|
Lumír Prejda
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
74784, 4359291, Opava, Uhlířov, Uhlířov, 32, č.p. 32, 74784 Uhlířov |
|
Ing. TOMÁŠ GELNAR
|
Neaktivní
od 01.04.2020
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
79401, 14074192, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, Nerudova, 82, 25, Nerudova 82/25, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
Ing. Tomáš Gelnar
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
79401, 14074192, Krnov, Pod Cvilínem, Nerudova, 82/25 |
|
Ing. TOMÁŠ GELNAR
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
79401, 14074192, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, Nerudova, 82, 25, Nerudova 82/25, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
Lumír Prejda
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
17.04.2009 |
Adresa: |
74784, 4359291, Uhlířov, 32 |
|
Lumír Prejda
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
17.04.2009 |
Adresa: |
74784, 4359291, Opava, Uhlířov, Uhlířov, 32, č.p. 32, 74784 Uhlířov |
|