SUCK HO LEE
|
Neaktivní
od 24.04.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
22.03.2012 |
Adresa: |
73801, 28014405, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 3565 |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
22.03.2012 |
Adresa: |
73801, 28014405, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 3565, Slezská 3565, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 22.03.2012
|
jednatel |
14.02.2011 |
Adresa: |
73901, 12445584, Baška, 295 |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 22.03.2012
|
jednatel |
14.02.2011 |
Adresa: |
73901, 12445584, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 295, č.p. 295, 73901 Baška |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 14.02.2011
|
jednatel |
17.05.2010 |
Adresa: |
73801, 20571879, Frýdek-Místek, Místek, Havlíčkova, 344 |
|
Yeon Gun An
|
Neaktivní
od 14.02.2011
|
jednatel |
17.05.2010 |
Adresa: |
Namdong-gu, Incheon, Jansgsoo Billa Na-B02, 14/5, 768-12 Jangsoo-dong |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 14.02.2011
|
jednatel |
17.05.2010 |
Adresa: |
73801, 20571879, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Havlíčkova, 344, Havlíčkova 344, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 17.05.2010
|
jednatel |
07.10.2009 |
|
Suck Ho Lee
|
Neaktivní
od 17.05.2010
|
jednatel |
07.10.2009 |
Adresa: |
73951, 12488569, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 35, č.p. 35, 73951 Dobrá |
|
Pavla Jaroňová
|
Neaktivní
od 17.05.2010
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
74101, Nový Jičín, Protifašistických bojovníků, 1703/4 |
|
Pavla Jaroňová
|
Neaktivní
od 17.05.2010
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
1703/4, Nový Jičín, Protifašistických bojovníků, 74101, Protifašistických bojovníků 1703/4, 74101 Nový Jičín, Česká republika |
|