ROMAN SADLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2024 |
Adresa: |
79061, 15420914, Jeseník, Lipová-lázně, Lipová-lázně, 571, č.p. 571, 79061 Lipová-lázně |
|
ROMAN SADLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
77900, 23264322, Olomouc, Lazce, Na střelnici, 288, 36 |
|
Ing. ALENA NĚMCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
75353, 11082313, Horní Újezd, Horní Újezd, 104 |
|
Ing. ALENA NĚMCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
75353, 11082313, Přerov, Horní Újezd, Horní Újezd, 104, č.p. 104, 75353 Horní Újezd |
|
ROMAN SADLEK
|
Neaktivní
od 16.08.2024
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
77900, 23264322, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na střelnici, 288, 36, Na střelnici 288/36, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Petr Sadlek
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
15.09.2011 |
Adresa: |
77900, 23264322, Olomouc, Lazce, Na Střelnici, 288, 36 |
|
PETR SADLEK
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
15.09.2011 |
Adresa: |
77900, 23264322, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na střelnici, 288, 36, Na střelnici 288/36, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Roman Sadlek
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
15.04.2009 |
Adresa: |
77900, 23269227, Olomouc, Neředín, tř. Míru, 255/44 |
|
Roman Sadlek
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
15.04.2009 |
Adresa: |
77900, 23269227, Olomouc, Olomouc, Neředín, tř. Míru, 255, 44, tř. Míru 255/44, Neředín, 77900 Olomouc |
|