JIŘÍ RUDOLF
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
Jednatel |
15.01.2019 |
Adresa: |
76811, 13849204, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Tovačovská, 587 |
|
JIŘÍ RUDOLF
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
Jednatel |
15.01.2019 |
Adresa: |
76811, 13849204, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Tovačovská, 587, Tovačovská 587, 76811 Chropyně |
|
Ing. IVO KADLČÍK
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
70030, 3240941, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 335, 14 |
|
Ing. IVO KADLČÍK
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
70030, 3240941, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 335, 14, Jubilejní 335/14, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. IVO KADLČÍK
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
70030, 3238539, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 248, 1 |
|
Ing. IVO KADLČÍK
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
70030, 3238539, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 248, 1, Milana Fialy 248/1, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ivo Kadlčík
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
jednatel |
12.05.2009 |
Adresa: |
70030, 3238539, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 248/1 |
|
Ing. IVO KADLČÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
jednatel |
12.05.2009 |
Adresa: |
70030, 3238539, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 248, 1, Milana Fialy 248/1, Dubina, 70030 Ostrava |
|