MARIE VACHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.07.2023 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
JANA HURINOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.07.2023 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
EVA SUCHOMELOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.07.2023 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
MARIE VACHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.01.2017 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322 |
|
JANA HURINOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.01.2017 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322 |
|
EVA SUCHOMELOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.01.2017 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322 |
|
MARIE VACHOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2023
|
předseda výboru |
06.01.2017 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
JANA HURINOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2023
|
člen výboru |
06.01.2017 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
EVA SUCHOMELOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2023
|
člen výboru |
06.01.2017 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
MARIE VACHOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
předseda výboru |
03.06.2014 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, Huzová, 322 |
|
LUDMILA ŠTEFANOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
místopředseda výboru |
03.06.2014 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, Huzová, 322 |
|
JANA HURINOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
člen výboru |
03.06.2014 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, Huzová, 322 |
|
MARIE VACHOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
předseda výboru |
03.06.2014 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
LUDMILA ŠTEFANOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
místopředseda výboru |
03.06.2014 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
JANA HURINOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
člen výboru |
03.06.2014 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
EVA KOSTRHOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
předseda výboru |
03.09.2013 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, Huzová, 322 |
|
MICHAELA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
místopředseda výboru |
03.09.2013 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, Huzová, 322 |
|
RADKA JUŘÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
člen výboru |
03.09.2013 |
Adresa: |
79351, 2790190, Huzová, Huzová, 320 |
|
EVA KOSTRHOUNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
předseda výboru |
03.09.2013 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
MICHAELA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
místopředseda výboru |
03.09.2013 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
RADKA JUŘÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
člen výboru |
03.09.2013 |
Adresa: |
79351, 2790190, Olomouc, Huzová, Huzová, 320, č.p. 320, 79351 Huzová |
|
Olga Bezdědová
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
předseda výboru |
07.10.2009 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, 322 |
|
Ladislav Hurina
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
místopředseda výboru |
07.10.2009 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, 322 |
|
Michaela Martinková
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
člen výboru |
07.10.2009 |
Adresa: |
79351, 2790211, Huzová, 322 |
|
Olga Bezdědová
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
předseda výboru |
07.10.2009 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
Ladislav Hurina
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
místopředseda výboru |
07.10.2009 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
MICHAELA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
člen výboru |
07.10.2009 |
Adresa: |
79351, 2790211, Olomouc, Huzová, Huzová, 322, č.p. 322, 79351 Huzová |
|
Obec Huzová
00296040 |
Neaktivní
od 07.10.2009
|
pověřený vlastník |
18.06.2009 |
Adresa: |
79351, 2790246, Huzová, 325 |
|
obec Huzová
00296040 |
Neaktivní
od 07.10.2009
|
pověřený vlastník |
18.06.2009 |
Adresa: |
79351, 2790246, Olomouc, Huzová, Huzová, 325, č.p. 325, 79351 Huzová |
|