KATEŘINA KOKINDOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2021 |
Adresa: |
73934, 81897448, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Do Dědiny, 2060 |
|
KAMILA LUKEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
73535, 5803012, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Hluboká, 81, 3 |
|
IVAN NEČAS
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
73535, 5803012, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Hluboká, 81, 3 |
|
KAMILA LUKEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
73535, 5803012, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Hluboká, 81, 3, Hluboká 81/3, 73535 Horní Suchá |
|
IVAN NEČAS
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
73535, 5803012, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Hluboká, 81, 3, Hluboká 81/3, 73535 Horní Suchá |
|
KATEŘINA KOKINDOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2023
|
jednatel |
25.06.2021 |
Adresa: |
73934, 81897448, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Do Dědiny, 2060, Do Dědiny 2060, 73934 Šenov |
|
Kateřina Kokindová
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
jednatel |
18.04.2011 |
Adresa: |
73601, 24898783, Havířov, Město, U Lesa, 280, 3 |
|
Kateřina Kokindová
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
jednatel |
18.04.2011 |
Adresa: |
73601, 24898783, Karviná, Havířov, Město, U Lesa, 280, 3, U Lesa 280/3, Město, 73601 Havířov |
|
Kamila Lukešová
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
14.07.2009 |
Adresa: |
73514, 17011027, Orlová, Poruba, Těšínská, 1203 |
|
Ivan Nečas
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
14.07.2009 |
Adresa: |
73924, 14148412, Krmelín, U Paleska, 61 |
|
Kamila Lukešová
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
14.07.2009 |
Adresa: |
73514, 17011027, Karviná, Orlová, Poruba, Těšínská, 1203, Těšínská 1203, Poruba, 73514 Orlová |
|
Ivan Nečas
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
14.07.2009 |
Adresa: |
73924, 14148412, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, U Paleska, 61, U Paleska 61, 73924 Krmelín |
|