JITKA BRYKSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.09.2023 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Bc. ONDŘEJ KOPECKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.09.2023 |
Adresa: |
56301, 27870740, Ústí nad Orlicí, Cotkytle, Cotkytle, 60, č.p. 60, 56301 Cotkytle |
|
ALENA KORTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.09.2023 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Bc. ONDŘEJ KOPECKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.02.2019 |
Adresa: |
56132, 27870740, Ústí nad Orlicí, Cotkytle, Cotkytle, 60 |
|
JITKA BRYKSOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.08.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20 |
|
MICHAL CHLEBOUN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.05.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20 |
|
Bc. ONDŘEJ KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 12.09.2023
|
člen výboru |
28.04.2023 |
Adresa: |
56301, 27870740, Ústí nad Orlicí, Cotkytle, Cotkytle, 60, č.p. 60, 56301 Cotkytle |
|
Bc. ONDŘEJ KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 28.04.2023
|
člen výboru |
13.02.2019 |
Adresa: |
56301, 27870740, Ústí nad Orlicí, Cotkytle, Cotkytle, 60, č.p. 60, 56301 Cotkytle |
|
JITKA BRYKSOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2023
|
místopředseda výboru |
08.08.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
JITKA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
místopředseda výboru |
05.05.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20 |
|
Bc. ONDŘEJ KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
člen výboru |
05.05.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20 |
|
JITKA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
místopředseda výboru |
05.05.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Bc. ONDŘEJ KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
člen výboru |
05.05.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
MICHAL CHLEBOUN
|
Neaktivní
od 12.09.2023
|
předseda výboru |
05.05.2015 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Květoslava Buchtová
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
předseda výboru |
24.06.2009 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057/20 |
|
Rudolf Blahuta
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
místopředseda výboru |
24.06.2009 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057/20 |
|
Ing. Rudolf Skotnica
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
člen výboru |
24.06.2009 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057/20 |
|
Květoslava Buchtová
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
předseda výboru |
24.06.2009 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Rudolf Blahuta
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
místopředseda výboru |
24.06.2009 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Ing. Rudolf Skotnica
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
člen výboru |
24.06.2009 |
Adresa: |
72525, 3383865, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1057, 20, Heleny Salichové 1057/20, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|