JIŘÍ SAPEK
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3 |
|
JIŘÍ SAPEK
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Jiří Sapek
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
70030, 3249336, Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy, 1226, 2 |
|
Jiří Sapek
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
70030, 3249336, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy, 1226, 2, Františka Hajdy 1226/2, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
René Sirý
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
70030, 3249743, Ostrava, Hrabůvka, Mjr. Nováka, 27/1267 |
|
Jiří Sapek
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
70030, 3249336, Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy, 1226/2 |
|
René Sirý
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
70030, 3249743, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Mjr. Nováka, 1267, 27, Mjr. Nováka 1267/27, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Jiří Sapek
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
70030, 3249336, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy, 1226, 2, Františka Hajdy 1226/2, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Dalibor Sochorek
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
jednatel |
03.06.2009 |
Adresa: |
70030, 3252639, Ostrava, Bělský Les, Jiřího Herolda, 1563/4 |
|
Dalibor Sochorek
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
jednatel |
03.06.2009 |
Adresa: |
70030, 3252639, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Jiřího Herolda, 1563, 4, Jiřího Herolda 1563/4, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|