MICHAELA TAJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
předseda výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
74741, 30562872, Opava, Hradec nad Moravicí, Žimrovice, 212 |
|
MICHAELA TAJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
předseda výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
74741, 30562872, Opava, Hradec nad Moravicí, Žimrovice, 212, Žimrovice 212, 74741 Hradec nad Moravicí |
|
MICHAELA TAJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
předseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
74601, 4520513, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1953, 29 |
|
MICHAELA TAJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
předseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
74601, 4520513, Opava, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1953, 29, Bochenkova 1953/29, Předměstí, 74601 Opava |
|
MICHAELA TAJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda výboru |
10.08.2013 |
Adresa: |
74601, 24373958, Opava, Předměstí, Jaselská, 102, 29 |
|
MARKÉTA VÍCHOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
místopředseda výboru |
10.08.2013 |
Adresa: |
74601, 4520513, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1953, 29 |
|
MIROSLAV HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen výboru |
10.08.2013 |
Adresa: |
74705, 4483588, Opava, Kateřinky, U Mlýnka, 661, 12 |
|
MICHAELA TAJOVSKÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda výboru |
10.08.2013 |
Adresa: |
74601, 24373958, Opava, Opava, Předměstí, Jaselská, 102, 29, Jaselská 102/29, Předměstí, 74601 Opava |
|
MARKÉTA VÍCHOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
místopředseda výboru |
10.08.2013 |
Adresa: |
74601, 4520513, Opava, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1953, 29, Bochenkova 1953/29, Předměstí, 74601 Opava |
|
MIROSLAV HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen výboru |
10.08.2013 |
Adresa: |
74705, 4483588, Opava, Opava, Kateřinky, U Mlýnka, 661, 12, U Mlýnka 661/12, Kateřinky, 74705 Opava |
|
MUDr. Jan Holík
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
předseda výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
74601, 4520513, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1953/29 |
|
Markéta Víchová
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
místopředseda výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
74601, 4511441, Opava, Předměstí, Skřivánčí, 798/10 |
|
Miroslav Hlaváček
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
člen výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
74705, 4483588, Opava, Kateřinky, U Mlýnka, 661/12 |
|
MUDr. Jan Holík
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
předseda výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
74601, 4520513, Opava, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1953, 29, Bochenkova 1953/29, Předměstí, 74601 Opava |
|
Markéta Víchová
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
místopředseda výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
74601, 4511441, Opava, Opava, Předměstí, Skřivánčí, 798, 10, Skřivánčí 798/10, Předměstí, 74601 Opava |
|
MIROSLAV HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
člen výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
74705, 4483588, Opava, Opava, Kateřinky, U Mlýnka, 661, 12, U Mlýnka 661/12, Kateřinky, 74705 Opava |
|