NATALIE KOBYLJANĚC
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2024 |
Adresa: |
15500, 28052773, Praha, Stodůlky, Jeremiášova, 2722, 2b, Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
NATALLIA KABYLIANETS
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2019 |
Adresa: |
15500, 28052773, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Jeremiášova, 2722, 2b |
|
NATALIE KOBYLJANĚCOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2024
|
jednatel |
22.07.2024 |
Adresa: |
15800, 25781898, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
NATALJA SERGEJEVNA KOBYLJANĚCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2024
|
jednatel |
01.07.2024 |
Adresa: |
15800, 25781898, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2580, 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
NATALLIA KABYLIANETS
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
jednatel |
16.05.2019 |
Adresa: |
15500, 28052773, Praha, Stodůlky, Jeremiášova, 2722, 2b, Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
NATALLIA KABYLIANETS
|
Neaktivní
od 16.05.2019
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
15500, 22122826, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Píškova, 1942, 4 |
|
NATALLIA KABYLIANETS
|
Neaktivní
od 16.05.2019
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
15500, 22122826, Praha, Stodůlky, Píškova, 1942, 4, Píškova 1942/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MARIIA PRUS
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
30.12.2014 |
Adresa: |
80254, o. Dmitiv, Radechivský okres, Livovská oblast, Vuzlicka 6 |
|
MARIIA PRUS
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
30.12.2014 |
Adresa: |
o. Dmitiv, Radechivský okres, Livovská oblast, Vuzlicka 6, 80254, Vuzlicka 6, 80254 o. Dmitiv, Radechivský okres, Livovská oblast, Ukrajina |
|
Natalia Yun
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
12.01.2012 |
Adresa: |
15500, 27892468, Praha 5, Stodůlky, Radouňova, 2681, 24 |
|
Natalia Yun
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
jednatel |
12.01.2012 |
Adresa: |
15500, 27892468, Praha, Stodůlky, Radouňova, 2681, 24, Radouňova 2681/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Pavlo Ponomarenko
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
25.05.2011 |
Adresa: |
15500, 27892468, Praha 5, Stodůlky, Radouňova, 2681, 24 |
|
Pavlo Ponomarenko
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
25.05.2011 |
Adresa: |
15500, 27892468, Praha, Stodůlky, Radouňova, 2681, 24, Radouňova 2681/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Pavlo Ponomarenko
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
jednatel |
13.04.2010 |
Adresa: |
16500, 26689332, Praha 6, Suchdol, K Horoměřicům, 1183, 47 |
|
Pavlo Ponomarenko
|
Neaktivní
od 25.05.2011
|
jednatel |
13.04.2010 |
Adresa: |
16500, 26689332, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1183, 47, K Horoměřicům 1183/47, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Robert Marcin Jankowski
|
Neaktivní
od 13.04.2010
|
jednatel |
24.07.2009 |
Adresa: |
22500, Hrubieszów, ul. Józefa Pilsudskiego, 63/25 |
|
Robert Marcin Jankowski
|
Neaktivní
od 13.04.2010
|
jednatel |
24.07.2009 |
Adresa: |
63/25, Hrubieszów, ul. Józefa Pilsudskiego, 22500, ul. Józefa Pilsudskiego 63/25, 22500 Hrubieszów, Polsko |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 24.07.2009
|
jednatel |
08.06.2009 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 24.07.2009
|
jednatel |
08.06.2009 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|