JANA HALATOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
28.12.2019 |
Adresa: |
73942, 20447647, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, Staříčská, 50 |
|
JANA HALATOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
28.12.2019 |
Adresa: |
73942, 20447647, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, Staříčská, 50, Staříčská 50, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|
MAREK HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
předseda společenství vlastníků |
24.11.2015 |
Adresa: |
73801, 20582871, Frýdek-Místek, Místek, Marie Pujmanové, 1667 |
|
MAREK HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
předseda společenství vlastníků |
24.11.2015 |
Adresa: |
73801, 20582871, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Marie Pujmanové, 1667, Marie Pujmanové 1667, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MAREK HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
předseda společenství vlastníků |
05.06.2014 |
Adresa: |
73801, 20582871, Frýdek-Místek, Místek, Marie Pujmanové, 1667 |
|
MAREK HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
předseda společenství vlastníků |
05.06.2014 |
Adresa: |
73801, 20582871, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Marie Pujmanové, 1667, Marie Pujmanové 1667, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Elena Malková
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
pověřený vlastník |
30.06.2009 |
Adresa: |
73801, 20583176, Frýdek-Místek, Brožíkova, 1697 |
|
Elena Malková
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
pověřený vlastník |
30.06.2009 |
Adresa: |
73801, 20583176, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Brožíkova, 1697, Brožíkova 1697, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|