REAL MORAVA-služby, s.r.o.
28615646 |
Aktivní
|
předseda výboru |
03.01.2024 |
Adresa: |
73801, 20570783, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Beskydská, 235, Beskydská 235, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
LUMÍR VICHEREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.01.2024 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. IVANA GRYGAROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932 |
|
Mgr. IVANA GRYGAROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
REAL MORAVA-služby, s.r.o.
28615646 |
Aktivní
|
předseda výboru |
05.01.2019 |
Adresa: |
73801, 20570783, Frýdek-Místek, Místek, Beskydská, 235 |
|
LUMÍR VICHEREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.12.2018 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932 |
|
MARTIN STRAŠÁK
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
člen výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
73801, 20584652, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Josefa Suka, 1845 |
|
MARTIN STRAŠÁK
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
člen výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
73801, 20584652, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Josefa Suka, 1845, Josefa Suka 1845, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
REAL MORAVA-služby, s.r.o.
28615646 |
Neaktivní
od 03.01.2024
|
předseda výboru |
05.01.2019 |
Adresa: |
73801, 20570783, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Beskydská, 235, Beskydská 235, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MARTIN STRAŠÁK
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
člen výboru |
11.12.2018 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932 |
|
MARTIN STRAŠÁK
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
člen výboru |
11.12.2018 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
LUMÍR VICHEREK
|
Neaktivní
od 03.01.2024
|
člen výboru |
11.12.2018 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JAROMÍR PAVELEC
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
člen výboru |
26.08.2018 |
Adresa: |
73951, 78612586, Frýdek-Místek, Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty, 328 |
|
JAROMÍR PAVELEC
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
člen výboru |
26.08.2018 |
Adresa: |
73951, 78612586, Frýdek-Místek, Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty, 328, č.p. 328, 73951 Vyšní Lhoty |
|
JAROMÍR PAVELEC
|
Neaktivní
od 26.08.2018
|
člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932 |
|
JAN GRYGAR
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
předseda výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932 |
|
MARTIN STRAŠÁK
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932 |
|
JAROMÍR PAVELEC
|
Neaktivní
od 26.08.2018
|
člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MARTIN STRAŠÁK
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JAN GRYGAR
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
předseda výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jaromír Pavelec
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
01.11.2011 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Habrová, 2932 |
|
JAROMÍR PAVELEC
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
01.11.2011 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Květoslava Kryková
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Habrová, 2932 |
|
Květoslava Kryková
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Petr Vicherek
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
místopředseda výboru |
12.12.2009 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Habrová, 2932 |
|
Martin Strašák
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen výboru |
12.12.2009 |
Adresa: |
73801, 20444605, Frýdek-Místek, K Hájku, 2969 |
|
Daniel Kovalčík
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
předseda výboru |
12.12.2009 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Habrová, 2932 |
|
Petr Vicherek
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
místopředseda výboru |
12.12.2009 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Martin Strašák
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen výboru |
12.12.2009 |
Adresa: |
73801, 20444605, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, K Hájku, 2969, K Hájku 2969, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Daniel Kovalčík
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
předseda výboru |
12.12.2009 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
REAL KREDIT a.s.
26215411 |
Neaktivní
od 12.12.2009
|
předseda výboru |
25.07.2009 |
Adresa: |
Uherské Hradiště, Velehradská, 682 |
|
Daniel Kovalčík
|
Neaktivní
od 12.12.2009
|
místopředseda výboru |
25.07.2009 |
Adresa: |
20444231, Frýdek-Místek, Habrová, 2932 |
|
Petr Vicherek
|
Neaktivní
od 12.12.2009
|
člen výboru |
25.07.2009 |
Adresa: |
20444231, Frýdek-Místek, Habrová, 2932 |
|
REAL KREDIT a.s.
26215411 |
Neaktivní
od 12.12.2009
|
předseda výboru |
25.07.2009 |
Adresa: |
68601, 40214192, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, č.ev. 682, 68601 Uherské Hradiště |
|
Daniel Kovalčík
|
Neaktivní
od 12.12.2009
|
místopředseda výboru |
25.07.2009 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Petr Vicherek
|
Neaktivní
od 12.12.2009
|
člen výboru |
25.07.2009 |
Adresa: |
73801, 20444231, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Habrová, 2932, Habrová 2932, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|