HELENA ŠKAŘUPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.01.2014 |
Adresa: |
25242, 25689304, Jesenice, Osnice, Jiřinková, 210 |
|
HELENA ŠKAŘUPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.01.2014 |
Adresa: |
25242, 25689304, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Jiřinková, 210, Jiřinková 210, Osnice, 25242 Jesenice |
|
Helena Skařupová
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
75701, 24277223, Valašské Meziříčí, Výletní, 351 |
|
Helena Škařupová
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
75701, 24277223, Valašské Meziříčí, Výletní, 351 |
|
Helena Skařupová
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
75701, 24277223, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Výletní, 351, Výletní 351, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Helena Škařupová
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
75701, 24277223, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Výletní, 351, Výletní 351, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Pavel Škařupa
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
jednatel |
27.05.2011 |
Adresa: |
75701, 24277223, Valašské Meziříčí, Výletní, 351 |
|
Pavel Škařupa
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
jednatel |
27.05.2011 |
Adresa: |
75701, 24277223, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Výletní, 351, Výletní 351, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Dipl. Ing. Alexander Paul Berg
|
Neaktivní
od 27.05.2011
|
jednatel |
21.08.2009 |
Adresa: |
65201, Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstrasse, 23 |
|
Dipl. Ing. Alexander Paul Berg
|
Neaktivní
od 27.05.2011
|
jednatel |
21.08.2009 |
Adresa: |
23, Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstrasse, 65201, Kirschblütenstrasse 23, 65201 Wiesbaden-Frauenstein, Německo |
|