JITKA ŠMILO
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2023 |
Adresa: |
38901, 18406572, Strakonice, Stožice, Stožice, 37, č.p. 37, 38901 Stožice |
|
PETR KLEIN
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
73955, 20512589, Řeka, Řeka, 14 |
|
PETR KLEIN
|
Neaktivní
od 13.04.2023
|
Jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
73955, 20512589, Frýdek-Místek, Řeka, Řeka, 14, č.p. 14, 73955 Řeka |
|
PETR KLEIN
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
06.06.2013 |
Adresa: |
73955, 20512589, Řeka, Řeka, 14 |
|
PETR KLEIN
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
06.06.2013 |
Adresa: |
73955, 20512589, Frýdek-Místek, Řeka, Řeka, 14, č.p. 14, 73955 Řeka |
|
Petr Klein
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
73601, 24870676, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 267/38 |
|
Jiří Kusák
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
73701, 5761832, Český Těšín, Náměstí ČSA, 1/1 |
|
Petr Klein
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
73601, 24870676, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 267, 38, Petřvaldská 267/38, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Jiří Kusák
|
Neaktivní
od 06.06.2013
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
73701, 5761832, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, náměstí ČSA, 1, 1, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín |
|