ZDENĚK ZEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2024 |
Adresa: |
69201, 81234945, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Košuličova, 1880, 3, Košuličova 1880/3, 69201 Mikulov |
|
Bc. JIŘÍ SAMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2024 |
Adresa: |
53352, 80527892, Pardubice, Němčice, Němčice, 308, č.p. 308, 53352 Němčice |
|
RNDr. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2021 |
Adresa: |
77900, 23324660, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Domovina, 734, 14 |
|
Ing. PAVEL HOFMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2020 |
Adresa: |
77900, 40430600, Olomouc, Olomouc, Holice, U pekárny, 878, 16 |
|
RNDr. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
jednatel |
22.06.2021 |
Adresa: |
77900, 23324660, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Domovina, 734, 14, Domovina 734/14, 77900 Olomouc |
|
Ing. PAVEL HOFMAN
|
Neaktivní
od 21.06.2024
|
jednatel |
14.07.2020 |
Adresa: |
77900, 40430600, Olomouc, Olomouc, Holice, U pekárny, 878, 16, U pekárny 878/16, Holice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Pavel Hofman
|
Neaktivní
od 14.07.2020
|
jednatel |
16.09.2009 |
Adresa: |
77900, 23272287, Olomouc, Zelená, 581/13 |
|
RNDr. Jiří Pospíšil
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
jednatel |
16.09.2009 |
Adresa: |
77900, 23324660, Olomouc, Domovina, 734/14 |
|
Ing. Pavel Hofman
|
Neaktivní
od 14.07.2020
|
jednatel |
16.09.2009 |
Adresa: |
77900, 23272287, Olomouc, Olomouc, Neředín, Zelená, 581, 13, Zelená 581/13, Neředín, 77900 Olomouc |
|
RNDr. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
jednatel |
16.09.2009 |
Adresa: |
77900, 23324660, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Domovina, 734, 14, Domovina 734/14, 77900 Olomouc |
|