Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | TERSO TECHNOLOGIES s.r.o. "v likvidaci" |
ICO: | 28601947 |
Registrovaná adresa: | 70300, 3330176, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Erbenova, 687, 55, Erbenova 687/55, Vítkovice, 70300 Ostrava |
Začleněno na: | 30.09.2009 |
Datum ukončení: | 04.04.2018 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Igor Šebesta | Neaktivní od 04.04.2018 | 26.08.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Igor Šebesta | Neaktivní od 04.04.2018 | Jednatel | 13.10.2016 |
|
|||
Igor Šebesta | Neaktivní od 04.04.2018 | Jednatel | 13.10.2016 |
|
|||
Igor Šebesta | Neaktivní od 13.10.2016 | jednatel | 26.08.2015 |
|
|||
Igor Šebesta | Neaktivní od 13.10.2016 | jednatel | 26.08.2015 |
|
|||
Igor Šebesta | Neaktivní od 26.08.2015 | jednatel | 09.03.2012 |
|
|||
Igor Šebesta | Neaktivní od 26.08.2015 | jednatel | 09.03.2012 |
|
|||
Zdenko Husička | Neaktivní od 09.03.2012 | jednatel | 28.04.2010 |
|
|||
Zdenko Husička | Neaktivní od 09.03.2012 | jednatel | 28.04.2010 |
|
|||
Roman Pelikán | Neaktivní od 28.04.2010 | 09.10.2009 | |
|
|||
Roman Pelikán | Neaktivní od 28.04.2010 | 09.10.2009 | |
|
|||
Ing. Martin Koubek | Neaktivní od 09.10.2009 | jednatel | 30.09.2009 |
|
|||
Ing. MARTIN KOUBEK | Neaktivní od 09.10.2009 | jednatel | 30.09.2009 |
|
Registrační číslo TERSO TECHNOLOGIES s.r.o. "v likvidaci" je 28601947.
Registrační adresa TERSO TECHNOLOGIES s.r.o. "v likvidaci" je 70300, 3330176, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Erbenova, 687, 55, Erbenova 687/55, Vítkovice, 70300 Ostrava.
TERSO TECHNOLOGIES s.r.o. "v likvidaci" byla založena 30.09.2009.