JOSEF KOTRČ
|
Neaktivní
od 08.03.2022
|
jednatel |
11.08.2019 |
Adresa: |
13000, 21795207, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Buková, 2524, 18 |
|
JOSEF KOTRČ
|
Neaktivní
od 08.03.2022
|
jednatel |
11.08.2019 |
Adresa: |
13000, 21795207, Praha, Žižkov, Buková, 2524, 18, Buková 2524/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JOSEF KOTRČ
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
14200, 21852014, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 667, 3 |
|
JOSEF KOTRČ
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
14200, 21852014, Praha, Kamýk, Cílkova, 667, 3, Cílkova 667/3, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JOSEF KOTRČ
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
43401, 5093660, Most, Most, Šeříková, 1120, 28 |
|
JOSEF KOTRČ
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
26.06.2013 |
Adresa: |
43401, 5093660, Most, Most, Most, Šeříková, 1120, 28, Šeříková 1120/28, 43401 Most |
|
Josef Kotrč
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
10.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5093660, Most, Šeříková, 1120/28 |
|
JOSEF KOTRČ
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
jednatel |
10.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5093660, Most, Most, Most, Šeříková, 1120, 28, Šeříková 1120/28, 43401 Most |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 10.12.2009
|
jednatel |
13.11.2009 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Profesora Fuky, 1276/4 |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 10.12.2009
|
jednatel |
13.11.2009 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Profesora Fuky, 1276, 4, Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|