ing. CTIRAD PLAČEK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda představenstva |
14.04.2016 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15 |
|
ALEŠ PLAČEK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
14.04.2016 |
Adresa: |
72100, 3390918, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 717, 34 |
|
Bc. RADEK PLAČEK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
14.04.2016 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15 |
|
ing. CTIRAD PLAČEK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda představenstva |
14.04.2016 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15, Oblouková 202/15, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Aleš Plaček
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
14.04.2016 |
Adresa: |
72100, 3390918, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 717, 34, Polanecká 717/34, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Bc. RADEK PLAČEK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
14.04.2016 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15, Oblouková 202/15, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Ing. CTIRAD PLAČEK
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
předseda představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15 |
|
ALEŠ PLAČEK
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
72100, 3390918, Ostrava, Svinov, Polanecká, 717, 34 |
|
Bc. RADEK PLAČEK
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15 |
|
ing. CTIRAD PLAČEK
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
předseda představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15, Oblouková 202/15, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Aleš Plaček
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
72100, 3390918, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 717, 34, Polanecká 717/34, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Bc. RADEK PLAČEK
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15, Oblouková 202/15, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Ivona Gorná
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
jediný člen představenstva |
20.11.2009 |
Adresa: |
74301, 8419698, Bílovec, Komenského, 909/4 |
|
Ivona Gorná
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
jediný člen představenstva |
20.11.2009 |
Adresa: |
74301, 8419698, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Komenského, 909, 4, Komenského 909/4, 74301 Bílovec |
|