Ing. TOMÁŠ PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
jednatel |
10.06.2020 |
Adresa: |
72100, 3392961, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, V Závětří, 941, 1 |
|
Ing. TOMÁŠ PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
jednatel |
10.06.2020 |
Adresa: |
72100, 3392961, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, V Závětří, 941, 1, V Závětří 941/1, Svinov, 72100 Ostrava |
|
VÁCLAV PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
Jednatel |
04.12.2018 |
Adresa: |
73924, 14152967, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Příčná, 519 |
|
VÁCLAV PASTRŇÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
Jednatel |
04.12.2018 |
Adresa: |
73924, 14152967, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Příčná, 519, Příčná 519, 73924 Krmelín |
|
JAROSLAV JÍLEK
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
74101, 8387885, Nový Jičín, Nový Jičín, Vančurova, 705, 46 |
|
JAROSLAV JÍLEK
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
74101, 8387885, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Vančurova, 705, 46, Vančurova 705/46, 74101 Nový Jičín |
|
JAROSLAV JÍLEK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
Jednatel |
21.06.2013 |
Adresa: |
74101, 8387885, Nový Jičín, Nový Jičín, Vančurova, 705, 46 |
|
JAROSLAV JÍLEK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
Jednatel |
21.06.2013 |
Adresa: |
74101, 8387885, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Vančurova, 705, 46, Vančurova 705/46, 74101 Nový Jičín |
|
Petr Pastrňák
|
Neaktivní
od 21.06.2013
|
jednatel |
04.02.2011 |
Adresa: |
73924, 14152967, Krmelín, Příčná, 519 |
|
Petr Pastrňák
|
Neaktivní
od 21.06.2013
|
jednatel |
04.02.2011 |
Adresa: |
73924, 14152967, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Příčná, 519, Příčná 519, 73924 Krmelín |
|
Mgr. Martin Brudný
|
Neaktivní
od 04.02.2011
|
jednatel |
10.12.2009 |
Adresa: |
70030, 3251438, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 1437/78 |
|
Mgr. Martin Brudný
|
Neaktivní
od 04.02.2011
|
jednatel |
10.12.2009 |
Adresa: |
70030, 3251438, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 1437, 78, Horní 1437/78, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|