PETR JAVOREK
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
01.07.2019 |
Adresa: |
73532, 14243229, Karviná, Rychvald, Rychvald, Středová, 1509 |
|
PETR JAVOREK
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
01.07.2019 |
Adresa: |
73532, 14243229, Karviná, Rychvald, Rychvald, Středová, 1509, Středová 1509, 73532 Rychvald |
|
DANUŠE PAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
73535, 5812402, Horní Suchá, Horní Suchá, Průjezdní, 1138, 5 |
|
DANUŠE PAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2019
|
jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
73535, 5812402, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Průjezdní, 1138, 5, Průjezdní 1138/5, 73535 Horní Suchá |
|
HANA PROKOPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
73601, 24899925, Havířov, Město, Hlavní třída, 394, 51 |
|
HANA PROKOPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
73601, 24899925, Karviná, Havířov, Město, Hlavní třída, 394, 51, Hlavní třída 394/51, Město, 73601 Havířov |
|
RADIM PROKOP
|
Neaktivní
od 29.12.2014
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
73601, 24897663, Havířov, Město, Hlavní třída, 165, 40 |
|
RADIM PROKOP
|
Neaktivní
od 29.12.2014
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
73601, 24897663, Karviná, Havířov, Město, Hlavní třída, 165, 40, Hlavní třída 165/40, Město, 73601 Havířov |
|
Radim Prokop
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
73601, 24897647, Havířov, Město, Hlavní třída, 163, 36 |
|
Radim Prokop
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
73601, 24897647, Karviná, Havířov, Město, Hlavní třída, 163, 36, Hlavní třída 163/36, Město, 73601 Havířov |
|
Jana Fričová
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
jednatel |
23.12.2009 |
Adresa: |
73401, 24261921, Karviná, Ráj, Dačického, 571/20 |
|
Jana Fričová
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
jednatel |
23.12.2009 |
Adresa: |
73401, 24261921, Karviná, Karviná, Ráj, Dačického, 571, 20, Dačického 571/20, Ráj, 73401 Karviná |
|