RNDr. MILAN ANDĚL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
73911, 75867281, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 691 |
|
RNDr. MILAN ANDĚL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
73911, 75867281, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 691, č.p. 691, 73911 Janovice |
|
MARTIN BOHÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
73901, 40598306, Baška, Kunčičky u Bašky, 429 |
|
RNDr. MILAN ANDĚL
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
73801, 20585004, Frýdek-Místek, Místek, Josefa Myslivečka, 1880 |
|
RNDr. MILAN ANDĚL
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
73801, 20585004, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Josefa Myslivečka, 1880, Josefa Myslivečka 1880, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MARTIN BOHÁČ
|
Neaktivní
od 15.07.2024
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
73901, 40598306, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 429, Kunčičky u Bašky 429, 73901 Baška |
|
Martin Boháč
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
73901, Baška, Kunčičky u Bašky, 429 |
|
MARTIN BOHÁČ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
73901, 40598306, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 429, Kunčičky u Bašky 429, 73901 Baška |
|
Martin Boháč
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
20.04.2010 |
Adresa: |
72528, 3131319, Ostrava, Lhotka, Petřkovická, 139, 14 |
|
RNDr. MILAN ANDĚL
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
20.04.2010 |
Adresa: |
73801, 20585004, Frýdek-Místek, Místek, Josefa Myslivečka, 1880 |
|
Martin Boháč
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
20.04.2010 |
Adresa: |
72528, 3131319, Ostrava-město, Ostrava, Lhotka, Petřkovická, 139, 14, Petřkovická 139/14, Lhotka, 72528 Ostrava |
|
RNDr. MILAN ANDĚL
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
20.04.2010 |
Adresa: |
73801, 20585004, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Josefa Myslivečka, 1880, Josefa Myslivečka 1880, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ivona Gorná
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
jednatel |
08.01.2010 |
Adresa: |
74301, 8419698, Bílovec, Komenského, 909/4 |
|
Ivona Gorná
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
jednatel |
08.01.2010 |
Adresa: |
74301, 8419698, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Komenského, 909, 4, Komenského 909/4, 74301 Bílovec |
|