JUDr. MARTIN POLACH
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
77900, 40612392, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Rokycanova, 781, 19 |
|
Ing. ROMAN STIBOR
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
73921, 25525026, Frýdek-Místek, Paskov, Paskov, U Parku, 816 |
|
JUDr. MARTIN POLACH
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
77900, 40612392, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Rokycanova, 781, 19, Rokycanova 781/19, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Ing. ROMAN STIBOR
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
73921, 25525026, Frýdek-Místek, Paskov, Paskov, U Parku, 816, U Parku 816, 73921 Paskov |
|
MUDr. ZDENĚK ŠTĚPÁN
|
Neaktivní
od 04.01.2018
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
78803, 5828805, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 459 |
|
MUDr. Zdeněk Štěpán
|
Neaktivní
od 04.01.2018
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
78803, 5828805, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 459, č.p. 459, 78803 Nový Malín |
|
MUDr. Zdeněk Štěpán
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
14.01.2010 |
Adresa: |
78803, 5828805, Nový Malín, 459 |
|
MUDr. Zdeněk Štěpán
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
14.01.2010 |
Adresa: |
78803, 5828805, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 459, č.p. 459, 78803 Nový Malín |
|