KAREL MESÁROŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
14200, 21870047, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1277, 10 |
|
KAREL MESÁROŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
14200, 21870047, Praha, Krč, Hurbanova, 1277, 10, Hurbanova 1277/10, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Karel Mesároš
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
74705, 4490860, Opava, Kateřinky, Pekařská, 1471, 116 |
|
Karel Mesároš
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
74705, 4490860, Opava, Opava, Kateřinky, Pekařská, 1471, 116, Pekařská 1471/116, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Bc. Hana Schinzelová
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
15.02.2012 |
Adresa: |
74705, 4490860, Opava, Kateřinky, Pekařská, 1471, 116 |
|
Bc. Hana Schinzelová
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
15.02.2012 |
Adresa: |
74705, 4490860, Opava, Opava, Kateřinky, Pekařská, 1471, 116, Pekařská 1471/116, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Karel Mesároš
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
74601, 4516231, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1480/33 |
|
Karel Mesároš
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
jednatel |
04.02.2010 |
Adresa: |
74601, 4516231, Opava, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1480, 33, Dostojevského 1480/33, Předměstí, 74601 Opava |
|