Ing. TOMÁŠ WALEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.09.2024 |
Adresa: |
15800, 85696897, Praha, Jinonice, Nad Kačním, 1055, 1, Nad Kačním 1055/1, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Mgr. JAN HEREC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.05.2023 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. MARKÉTA SVOJÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.05.2023 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. JAN HEREC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.06.2022 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597 |
|
Ing. TOMÁŠ WALEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.06.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
Mgr. MARKÉTA SVOJÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.06.2022 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597 |
|
Ing. TOMÁŠ WALEK
|
Neaktivní
od 04.09.2024
|
místopředseda výboru |
24.05.2023 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. JAN HEREC
|
Neaktivní
od 24.05.2023
|
předseda výboru |
23.06.2022 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. TOMÁŠ WALEK
|
Neaktivní
od 24.05.2023
|
místopředseda výboru |
23.06.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. MARKÉTA SVOJÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2023
|
člen výboru |
23.06.2022 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. JAN HEREC
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
předseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597 |
|
DAGMAR BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
místopředseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597 |
|
MARKÉTA SVOJÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
člen výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597 |
|
Mgr. JAN HEREC
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
předseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
DAGMAR BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
místopředseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MARKÉTA SVOJÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
člen výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Stanislav Bartozela
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
předseda výboru |
03.03.2010 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Wolkerova, 1597 |
|
Jan Herec
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
místopředseda výboru |
03.03.2010 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Wolkerova, 1597 |
|
Libuše Zeithamlová
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
03.03.2010 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Wolkerova, 1597 |
|
Ing. Stanislav Bartozela
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
předseda výboru |
03.03.2010 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jan Herec
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
místopředseda výboru |
03.03.2010 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Libuše Zeithamlová
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
03.03.2010 |
Adresa: |
73801, 20582170, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Wolkerova, 1597, Wolkerova 1597, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|