LUBOMÍR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
předseda představenstva |
25.02.2016 |
Adresa: |
74275, 8248052, Nový Jičín, Lichnov, Lichnov, 405 |
|
LUBOMÍR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
předseda představenstva |
25.02.2016 |
Adresa: |
74275, 8248052, Nový Jičín, Lichnov, Lichnov, 405, č.p. 405, 74275 Lichnov |
|
KAREL GROSSMANN
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
člen představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
74267, 27597318, Ženklava, Ženklava, 308 |
|
MARIE GROSSMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
člen představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
74267, 27597318, Ženklava, Ženklava, 308 |
|
LUBOMÍR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předseda představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
74275, 8244634, Lichnov, Lichnov, 62 |
|
LUBOMÍR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předseda představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
74275, 8244634, Nový Jičín, Lichnov, Lichnov, 62, č.p. 62, 74275 Lichnov |
|
KAREL GROSSMANN
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
člen představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
74267, 27597318, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 308, č.p. 308, 74267 Ženklava |
|
MARIE GROSSMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
člen představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
74267, 27597318, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 308, č.p. 308, 74267 Ženklava |
|
Rudolf Grossmann
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda představenstva |
14.10.2011 |
Adresa: |
74258, 8490112, Příbor, Na Nivách, 904 |
|
Rudolf Grossmann
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda představenstva |
14.10.2011 |
Adresa: |
74258, 8490112, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Na nivách, 904, Na nivách 904, 74258 Příbor |
|
František Urban
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
předseda představenstva |
12.07.2010 |
Adresa: |
73908, Frýdek - Místek, Skalice, 105 |
|
František Žáček
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen představenstva |
12.07.2010 |
Adresa: |
74267, 26014939, Ženklava, 294 |
|
Monika Žáčková
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen představenstva |
12.07.2010 |
Adresa: |
74267, 26014939, Ženklava, 294 |
|
František Urban
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
předseda představenstva |
12.07.2010 |
Adresa: |
73801, 20523530, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Skalice, 105, Skalice 105, 73801 Frýdek-Místek |
|
František Žáček
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen představenstva |
12.07.2010 |
Adresa: |
74267, 26014939, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 294, č.p. 294, 74267 Ženklava |
|
Monika Žáčková
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
člen představenstva |
12.07.2010 |
Adresa: |
74267, 26014939, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 294, č.p. 294, 74267 Ženklava |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 12.07.2010
|
předseda představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Nová Ulice, Profesora Fuky, 1276/4 |
|
Martina Smažilová
|
Neaktivní
od 12.07.2010
|
člen představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Nová Ulice, Profesora Fuky, 1276/4 |
|
Vít Hradil
|
Neaktivní
od 12.07.2010
|
člen představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
77900, 23325879, Olomouc, 1.máje, 878/44 |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 12.07.2010
|
předseda představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Profesora Fuky, 1276, 4, Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Martina Smažilová
|
Neaktivní
od 12.07.2010
|
člen představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Profesora Fuky, 1276, 4, Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Vít Hradil
|
Neaktivní
od 12.07.2010
|
člen představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
77900, 23325879, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 1. máje, 878, 44, 1. máje 878/44, 77900 Olomouc |
|