LUDMILA CIEŚLAROVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
předseda výboru |
12.03.2015 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38 |
|
MARCELA KOTULIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
místopředseda výboru |
12.03.2015 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38 |
|
FRANTIŠEK BARTOŠ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
člen výboru |
12.03.2015 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38 |
|
LUDMILA CIEŚLAROVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
předseda výboru |
12.03.2015 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38, Březová 513/38, Ráj, 73401 Karviná |
|
MARCELA KOTULIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
místopředseda výboru |
12.03.2015 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38, Březová 513/38, Ráj, 73401 Karviná |
|
FRANTIŠEK BARTOŠ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
člen výboru |
12.03.2015 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38, Březová 513/38, Ráj, 73401 Karviná |
|
EVA VYDRŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
člen výboru |
13.02.2013 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38 |
|
EVA VYDRŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
člen výboru |
13.02.2013 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38, Březová 513/38, Ráj, 73401 Karviná |
|
Milan Kontrik
|
Neaktivní
od 13.02.2013
|
člen výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Ráj, Březová, 513/38 |
|
Ludmila Cieślarová
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
předseda výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Ráj, Březová, 513/38 |
|
Marcela Kotuliaková
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
místopředseda výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Ráj, Březová, 513/38 |
|
Milan Kontrik
|
Neaktivní
od 13.02.2013
|
člen výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38, Březová 513/38, Ráj, 73401 Karviná |
|
LUDMILA CIEŚLAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
předseda výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38, Březová 513/38, Ráj, 73401 Karviná |
|
MARCELA KOTULIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
místopředseda výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
73401, 24261378, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 513, 38, Březová 513/38, Ráj, 73401 Karviná |
|