JANA HAMPLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2021 |
Adresa: |
73941, 27906485, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 812 |
|
JANA HAMPLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2021 |
Adresa: |
73941, 27906485, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 812, č.p. 812, 73941 Palkovice |
|
ROSTISLAV HAMPL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3238512, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 246, 4 |
|
ROSTISLAV HAMPL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3238512, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 246, 4, Milana Fialy 246/4, Dubina, 70030 Ostrava |
|
ROSTISLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
18.01.2012 |
Adresa: |
70030, 3238512, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 246, 4 |
|
ROSTISLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
18.01.2012 |
Adresa: |
70030, 3238512, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 246, 4, Milana Fialy 246/4, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Jana Hamplová
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
jednatel |
19.03.2010 |
Adresa: |
73941, 27906485, Palkovice, 812 |
|
JANA HAMPLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
jednatel |
19.03.2010 |
Adresa: |
73941, 27906485, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 812, č.p. 812, 73941 Palkovice |
|
Rostislav Hampl
|
Neaktivní
od 19.03.2010
|
jednatel |
09.03.2010 |
Adresa: |
70030, 3238512, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 246/4 |
|
ROSTISLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 19.03.2010
|
jednatel |
09.03.2010 |
Adresa: |
70030, 3238512, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 246, 4, Milana Fialy 246/4, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Gabriela Bordovská
|
Neaktivní
od 09.03.2010
|
jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
74285, 8365652, Vřesina, Hlubočická, 102 |
|
GABRIELA BORDOVSKÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2010
|
jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
74285, 8365652, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Hlubočická, 102, Hlubočická 102, 74285 Vřesina |
|