JAROSLAV ŠTEFEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2013 |
Adresa: |
70030, 3281311, Ostrava, Zábřeh, Markova, 2944, 28 |
|
JAROSLAV ŠTEFEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2013 |
Adresa: |
70030, 3281311, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Markova, 2944, 28, Markova 2944/28, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
KAREL JINDRÁK
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
11.06.2016 |
Adresa: |
28912, 26305518, Nymburk, Hradištko, Hradištko, Kersko, 704 |
|
KAREL JINDRÁK
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
11.06.2016 |
Adresa: |
28912, 26305518, Nymburk, Hradištko, Hradištko, Kersko, 704, Kersko 704, 28912 Hradištko |
|
Karel Jindrák
|
Neaktivní
od 11.06.2016
|
jednatel |
21.05.2010 |
Adresa: |
28912, 26305518, Hradištko, Kersko, 704 |
|
KAREL JINDRÁK
|
Neaktivní
od 11.06.2016
|
jednatel |
21.05.2010 |
Adresa: |
28912, 26305518, Nymburk, Hradištko, Hradištko, Kersko, 704, Kersko 704, 28912 Hradištko |
|
Jaroslav Štefek
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
jednatel |
25.03.2010 |
Adresa: |
74801, 4622901, Hlučín, Dukelská, 1617/6 |
|
Jaroslav Štefek
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
jednatel |
25.03.2010 |
Adresa: |
74801, 4622901, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1617, 6, Dukelská 1617/6, 74801 Hlučín |
|