KAMILA FAJTLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
ŠTEFAN NYILFA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
JIŘÍ RULF
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
KAMILA FAJTLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
ŠTEFAN NYILFA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
JIŘÍ RULF
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
DENISA FAJTLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
předseda výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
51741, 9715908, Rychnov nad Kněžnou, Čestice, Čestice, 78 |
|
DENISA FAJTLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
předseda výboru |
02.09.2022 |
Adresa: |
51741, 9715908, Rychnov nad Kněžnou, Čestice, Čestice, 78, č.p. 78, 51741 Čestice |
|
DENISA FAJTLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
předseda výboru |
27.06.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
ANNA TIHELKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
místopředseda výboru |
27.06.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
ŠTEFAN NYILFA
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
člen výboru |
27.06.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
DENISA FAJTLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
předseda výboru |
27.06.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
ANNA TIHELKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
místopředseda výboru |
27.06.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
ŠTEFAN NYILFA
|
Neaktivní
od 02.09.2022
|
člen výboru |
27.06.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
ŠTEFAN NYILFA
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
místopředseda výboru |
15.02.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
JIŘÍ RULF
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
předseda výboru |
15.02.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343 |
|
MARTIN TESAŘ
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
člen výboru |
15.02.2017 |
Adresa: |
79368, 13979345, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 345 |
|
ŠTEFAN NYILFA
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
místopředseda výboru |
15.02.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
JIŘÍ RULF
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
předseda výboru |
15.02.2017 |
Adresa: |
79368, 13979329, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 343, č.p. 343, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
MARTIN TESAŘ
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
člen výboru |
15.02.2017 |
Adresa: |
79368, 13979345, Bruntál, Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí, 345, č.p. 345, 79368 Leskovec nad Moravicí |
|
Jiří Rulf
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
předseda výboru |
01.08.2012 |
Adresa: |
79368, Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce |
|
Martin Tesař
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
člen výboru |
01.08.2012 |
Adresa: |
79368, Leskovec nad Moravicí 345, Dvorce |
|
Jiří Rulf
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
předseda výboru |
01.08.2012 |
Adresa: |
Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce, 79368, 79368 Leskovec nad Moravicí 343 - Dvorce, Česká republika |
|
Martin Tesař
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
člen výboru |
01.08.2012 |
Adresa: |
Leskovec nad Moravicí 345, Dvorce, 79368, 79368 Leskovec nad Moravicí 345 - Dvorce, Česká republika |
|
Daniel Harenčák
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
předseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
79368, Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce |
|
Jiří Rulf
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
79368, Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce |
|
Štefan Nyilfa
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
místopředseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
79368, Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce |
|
Jiří Rulf
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce, 79368, 79368 Leskovec nad Moravicí 343 - Dvorce, Česká republika |
|
Daniel Harenčák
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
předseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce, 79368, 79368 Leskovec nad Moravicí 343 - Dvorce, Česká republika |
|
Štefan Nyilfa
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
místopředseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
Leskovec nad Moravicí 343, Dvorce, 79368, 79368 Leskovec nad Moravicí 343 - Dvorce, Česká republika |
|