Ing. DAVID LAMICH
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2023 |
Adresa: |
74601, 4514246, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1264, 1 |
|
Ing. DAVID LAMICH
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2023 |
Adresa: |
74601, 4514246, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1264, 1, Boženy Němcové 1264/1, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. BEDŘICH KOUKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2022 |
Adresa: |
62100, 25753126, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žilkova, 2087, 16 |
|
Ing. BEDŘICH KOUKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2022 |
Adresa: |
62100, 25753126, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žilkova, 2087, 16, Žilkova 2087/16, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. DAVID LAMICH
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
74601, 4514246, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1264, 1 |
|
Ing. DAVID LAMICH
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
74601, 4514246, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1264, 1, Boženy Němcové 1264/1, Předměstí, 74601 Opava |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
09.03.2020 |
Adresa: |
14300, 27931943, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Na Srážku, 2071, 8 |
|
JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
09.03.2020 |
Adresa: |
14300, 27931943, Praha, Modřany, Na Srážku, 2071, 8, Na Srážku 2071/8, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. PETR JENÍK
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
jednatel |
13.09.2019 |
Adresa: |
19300, 22449680, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Tlustého, 2042, 22 |
|
Ing. Petr Jeník
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
jednatel |
13.09.2019 |
Adresa: |
19300, 22449680, Praha, Horní Počernice, Tlustého, 2042, 22, Tlustého 2042/22, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
DAVID LAMICH
|
Neaktivní
od 09.03.2020
|
jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
74601, 4514246, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1264, 1 |
|
DAVID LAMICH
|
Neaktivní
od 09.03.2020
|
jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
74601, 4514246, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1264, 1, Boženy Němcové 1264/1, Předměstí, 74601 Opava |
|
Martin Liberda
|
Neaktivní
od 25.05.2012
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
72000, 3138046, Ostrava, Hrabová, Šrobárova, 530, 17 |
|
PETR OLAŠIN
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
73801, 20578121, Frýdek-Místek, Místek, J. Opletala, 968 |
|
Martin Liberda
|
Neaktivní
od 25.05.2012
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
72000, 3138046, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Šrobárova, 530, 17, Šrobárova 530/17, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
PETR OLAŠIN
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
73801, 20578121, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, J. Opletala, 968, J. Opletala 968, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Gabriela Bordovská
|
Neaktivní
od 25.06.2010
|
jednatel |
20.04.2010 |
Adresa: |
74285, 8365652, Vřesina, Hlubočická, 102 |
|
GABRIELA BORDOVSKÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2010
|
jednatel |
20.04.2010 |
Adresa: |
74285, 8365652, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Hlubočická, 102, Hlubočická 102, 74285 Vřesina |
|