JAROSLAV ŽVÁTORA
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
78397, 16224833, Olomouc, Paseka, Paseka, 221 |
|
JAROSLAV ŽVÁTORA
|
Neaktivní
od 21.12.2021
|
jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
78397, 16224833, Olomouc, Paseka, Paseka, 221, č.p. 221, 78397 Paseka |
|
JAROSLAV ŽVÁTORA
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
78391, 16377168, Olomouc, Uničov, Uničov, Gen. Svobody, 1200 |
|
JAROSLAV ŽVÁTORA
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
78391, 16377168, Olomouc, Uničov, Uničov, Gen. Svobody, 1200, Gen. Svobody 1200, 78391 Uničov |
|
Jaroslav Žvátora
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
jednatel |
09.03.2011 |
Adresa: |
78391, 16377168, Uničov, Gen. Svobody, 1200 |
|
JAROSLAV ŽVÁTORA
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
jednatel |
09.03.2011 |
Adresa: |
78391, 16377168, Olomouc, Uničov, Uničov, Gen. Svobody, 1200, Gen. Svobody 1200, 78391 Uničov |
|
Slavko Mitráš
|
Neaktivní
od 09.03.2011
|
jednatel |
24.05.2010 |
Adresa: |
08701, Giraltovce, Železník, 135 |
|
Peter Juhás
|
Neaktivní
od 09.03.2011
|
jednatel |
24.05.2010 |
Adresa: |
08701, Giraltovce, Fučíkova, 370, 7 |
|
Slavko Mitráš
|
Neaktivní
od 09.03.2011
|
jednatel |
24.05.2010 |
Adresa: |
Giraltovce, Železník, 08701, Železník 135, 08701 Giraltovce, Slovensko |
|
Peter Juhás
|
Neaktivní
od 09.03.2011
|
jednatel |
24.05.2010 |
Adresa: |
Giraltovce, Fučíkova, 08701, 7, Fučíkova 370/7, 08701 Giraltovce, Slovensko |
|
Monika Agler
|
Neaktivní
od 24.05.2010
|
jednatel |
05.05.2010 |
Adresa: |
27751, 27861708, Nelahozeves, Lešany, K Jánu, 145 |
|
Monika Agler
|
Neaktivní
od 24.05.2010
|
jednatel |
05.05.2010 |
Adresa: |
27751, 27861708, Mělník, Nelahozeves, Lešany, K Jánu, 145, K Jánu 145, Lešany, 27751 Nelahozeves |
|