Ing. CESAR BARON
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.11.2020 |
Adresa: |
62100, 26746778, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrázka, 587, 12 |
|
Ing. CESAR BARON
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.11.2020 |
Adresa: |
62100, 26746778, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrázka, 587, 12, Hrázka 587/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing.. JIŘÍ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
člen představenstva |
21.03.2017 |
Adresa: |
76811, 25676202, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Emila Filly, 815 |
|
Ing. JIŘÍ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2020
|
člen představenstva |
21.03.2017 |
Adresa: |
76811, 25676202, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Emila Filly, 815 |
|
Ing.. JIŘÍ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
člen představenstva |
21.03.2017 |
Adresa: |
76811, 25676202, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Emila Filly, 815, Emila Filly 815, 76811 Chropyně |
|
Ing. JIŘÍ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2020
|
člen představenstva |
21.03.2017 |
Adresa: |
76811, 25676202, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Emila Filly, 815, Emila Filly 815, 76811 Chropyně |
|
Ing. JIŘÍ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
člen představenstva |
15.08.2013 |
Adresa: |
76811, 25676202, Chropyně, Chropyně, Emila Filly, 815 |
|
Ing. JIŘÍ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
člen představenstva |
15.08.2013 |
Adresa: |
76811, 25676202, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Emila Filly, 815, Emila Filly 815, 76811 Chropyně |
|
Ing. Jiří Slezák
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
76811, 25676202, Chropyně, Emila Filly, 815 |
|
Ing. JIŘÍ SLEZÁK
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
člen představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
76811, 25676202, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Emila Filly, 815, Emila Filly 815, 76811 Chropyně |
|
Ing. Tomáš Gruň
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
člen představenstva |
31.05.2010 |
Adresa: |
74719, 26620197, Bohuslavice, Lipová, 452 |
|
Ing. TOMÁŠ GRUŇ
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
člen představenstva |
31.05.2010 |
Adresa: |
74719, 26620197, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452, Lipová 452, 74719 Bohuslavice |
|