PETR JUŘÍČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.09.2020 |
Adresa: |
74741, 4334612, Opava, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Bezručova, 214 |
|
LADA KAVANOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.09.2020 |
Adresa: |
74705, 4490631, Opava, Opava, Kateřinky, Ratibořská, 1445, 57 |
|
PETR JUŘÍČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.09.2020 |
Adresa: |
74741, 4334612, Opava, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Bezručova, 214, Bezručova 214, 74741 Hradec nad Moravicí |
|
LADA KAVANOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.09.2020 |
Adresa: |
74705, 4490631, Opava, Opava, Kateřinky, Ratibořská, 1445, 57, Ratibořská 1445/57, Kateřinky, 74705 Opava |
|
JARMILA CHROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2020
|
místopředseda výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
74601, 4513932, Opava, Opava, Předměstí, Na Nivě, 1222, 20 |
|
JARMILA CHROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2020
|
místopředseda výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
74601, 4513932, Opava, Opava, Předměstí, Na Nivě, 1222, 20, Na Nivě 1222/20, Předměstí, 74601 Opava |
|
JARMILA CHROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
místopředseda výboru |
23.11.2015 |
Adresa: |
74601, 4513711, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74 |
|
MICHAL PASRBEK
|
Neaktivní
od 29.09.2020
|
předseda výboru |
23.11.2015 |
Adresa: |
74601, 4513711, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74 |
|
JARMILA CHROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
místopředseda výboru |
23.11.2015 |
Adresa: |
74601, 4513711, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74, Krnovská 1176/74, Předměstí, 74601 Opava |
|
MICHAL PASRBEK
|
Neaktivní
od 29.09.2020
|
předseda výboru |
23.11.2015 |
Adresa: |
74601, 4513711, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74, Krnovská 1176/74, Předměstí, 74601 Opava |
|
Zdeněk Pavlík
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
4513711, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74 |
|
Michal Pasrbek
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
předseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
4513711, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74 |
|
Jarmila Chrobáková
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
místopředseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
4513711, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74 |
|
MICHAL PASRBEK
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
předseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
74601, 4513711, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74, Krnovská 1176/74, Předměstí, 74601 Opava |
|
JARMILA CHROBÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
místopředseda výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
74601, 4513711, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74, Krnovská 1176/74, Předměstí, 74601 Opava |
|
Zdeněk Pavlík
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
člen výboru |
23.06.2010 |
Adresa: |
74601, 4513711, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 1176, 74, Krnovská 1176/74, Předměstí, 74601 Opava |
|