Ing. TOMÁŠ GRUŇ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.08.2019 |
Adresa: |
74719, 26620197, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452 |
|
Ing. TOMÁŠ GRUŇ
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
člen představenstva |
30.08.2019 |
Adresa: |
74719, 26620197, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452, Lipová 452, 74719 Bohuslavice |
|
TOMÁŠ GRUŇ
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
člen představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
74719, 26620197, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452 |
|
TOMÁŠ GRUŇ
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
člen představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
74719, 26620197, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452, Lipová 452, 74719 Bohuslavice |
|
Ing. TOMÁŠ GRUŇ
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
člen představenstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
74719, 26620197, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452 |
|
Ing. TOMÁŠ GRUŇ
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
člen představenstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
74719, 26620197, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452, Lipová 452, 74719 Bohuslavice |
|
Ing. Tomáš Gruň
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
člen představenstva |
11.06.2010 |
Adresa: |
74719, 26620197, Bohuslavice, Lipová, 452 |
|
Ing. TOMÁŠ GRUŇ
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
člen představenstva |
11.06.2010 |
Adresa: |
74719, 26620197, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Lipová, 452, Lipová 452, 74719 Bohuslavice |
|