Ing. JAN PECHANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2019 |
Adresa: |
56965, 1833227, Svitavy, Budislav, Budislav, 12 |
|
Ing. VILÉM LENOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2019 |
Adresa: |
56967, 27733025, Svitavy, Osík, Osík, 368 |
|
Ing. JAN PECHANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2019 |
Adresa: |
56965, 1833227, Svitavy, Budislav, Budislav, 12, č.p. 12, 56965 Budislav |
|
Ing. VILÉM LENOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2019 |
Adresa: |
56967, 27733025, Svitavy, Osík, Osík, 368, č.p. 368, 56967 Osík |
|
RADOVAN KRUŽÍK
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
56501, 5625076, Ústí nad Orlicí, Svatý Jiří, Svatý Jiří, 31 |
|
Radovan Kružík
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
56501, 5625076, Ústí nad Orlicí, Svatý Jiří, Svatý Jiří, 31, č.p. 31, 56501 Svatý Jiří |
|
Radovan Kružík
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
10.06.2011 |
Adresa: |
56501, 5625076, Svatý Jiří, 31 |
|
Radovan Kružík
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
10.06.2011 |
Adresa: |
56501, 5625076, Ústí nad Orlicí, Svatý Jiří, Svatý Jiří, 31, č.p. 31, 56501 Svatý Jiří |
|
Ing. MARTIN MRŮZEK
|
Neaktivní
od 10.06.2011
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
79401, 26518694, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Karbenská, 2300, 12 |
|
Ing. RADEK HÁZY
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
62400, 19680465, Brno, Komín, Závist, 874, 58 |
|
Ing. MARTIN MRŮZEK
|
Neaktivní
od 10.06.2011
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
79401, 26518694, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Karbenská, 2300, 12, Karbenská 2300/12, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Ing. RADEK HÁZY
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
62400, 19680465, Brno-město, Brno, Komín, Závist, 874, 58, Závist 874/58, Komín, 62400 Brno |
|