DAŇKA VERNEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.04.2019 |
Adresa: |
79814, 41303628, Prostějov, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 622 |
|
DAŇKA VERNEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.04.2019 |
Adresa: |
79814, 41303628, Prostějov, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 622, č.p. 622, 79814 Olšany u Prostějova |
|
MICHAL VERNER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.05.2013 |
Adresa: |
79814, 41303628, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 622 |
|
MICHAL VERNER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.05.2013 |
Adresa: |
79814, 41303628, Prostějov, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 622, č.p. 622, 79814 Olšany u Prostějova |
|
Mgr. GABRIELA VERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2019
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
79814, 41303628, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 622 |
|
Mgr. GABRIELA VERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2019
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
79814, 41303628, Prostějov, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 622, č.p. 622, 79814 Olšany u Prostějova |
|
Michal Verner
|
Neaktivní
od 01.05.2013
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
77900, 23318261, Olomouc, Nové Sady, Handkeho, 711, 1 |
|
Michal Verner
|
Neaktivní
od 01.05.2013
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
77900, 23318261, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Handkeho, 711, 1, Handkeho 711/1, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|