JAROSLAV FRIEDLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2020 |
Adresa: |
40011, 17837715, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2363, 55 |
|
JAROSLAV FRIEDLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2020 |
Adresa: |
40011, 17837715, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2363, 55, SNP 2363/55, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
ROSTISLAV SIKORA
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
jednatel |
09.03.2017 |
Adresa: |
79201, 2768208, Bruntál, Razová, Razová, 351 |
|
ROSTISLAV SIKORA
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
jednatel |
09.03.2017 |
Adresa: |
79201, 2768208, Bruntál, Razová, Razová, 351, č.p. 351, 79201 Razová |
|
Ing. LUKÁŠ HULA
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
74301, 8291977, Nový Jičín, Bílovec, Výškovice, 3 |
|
Ing. LUKÁŠ HULA
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
74301, 8291977, Nový Jičín, Bílovec, Výškovice, 3, Výškovice 3, 74301 Bílovec |
|
Ing. Lukáš Hula
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
70030, 3280829, Ostrava, Zábřeh, Zimmlerova, 2889, 35 |
|
Bc. Jan Škoch
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
70030, 3257797, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 523, 28 |
|
Ing. Lukáš Hula
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
70030, 3280829, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Zimmlerova, 2889, 35, Zimmlerova 2889/35, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Bc. Jan Škoch
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
70030, 3257797, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 523, 28, Lumírova 523/28, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Zdeněk Kubíček
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
70030, 3257410, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 485, 5 |
|
Zdeněk Kubíček
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
70030, 3257410, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 485, 5, Lumírova 485/5, Výškovice, 70030 Ostrava |
|