PETR SCHWEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
74301, 8411956, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Pivovarská, 132, 14 |
|
PETR SCHWEINER
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
74301, 8411956, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Pivovarská, 132, 14, Pivovarská 132/14, 74301 Bílovec |
|
PETR SCHWEINER
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
74301, 8410658, Bílovec, Bílovec, Slezské náměstí, 1, 1 |
|
PETR SCHWEINER
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
74301, 8410658, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Slezské náměstí, 1, 1, Slezské náměstí 1/1, 74301 Bílovec |
|
Ing. Jiří Vítek
|
Neaktivní
od 26.09.2012
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
70200, Ostrava-město, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, S. K. Neumanna, 532, 3 |
|
Ing. JIŘÍ VÍTEK
|
Neaktivní
od 26.09.2012
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
70200, 3182312, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, S. K. Neumanna, 532, 3, S. K. Neumanna 532/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Petr Schweiner
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
08.10.2010 |
Adresa: |
74301, 8420122, Bílovec, Radotínská, 955, 5 |
|
Petr Schweiner
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
08.10.2010 |
Adresa: |
74301, 8420122, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Radotínská, 955, 5, Radotínská 955/5, 74301 Bílovec |
|