MYKHAYLO HRENDZHA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
69145, 10053841, Břeclav, Podivín, Podivín, Za Drahou, 823, 7 |
|
MYKHAYLO HRENDZHA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
69145, 10053841, Břeclav, Podivín, Podivín, Za Drahou, 823, 7, Za Drahou 823/7, 69145 Podivín |
|
IVAN TSENDRA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
20.11.2017 |
|
MARYAN KUZIL
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
24.10.2017 |
|
MYKHAYLO IVASHKO
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
24.10.2017 |
|
Mykola Pop
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
24.10.2017 |
|
OLGA GOLUBKA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
24.10.2017 |
|
VIKTOR NIRI
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
24.10.2017 |
|
YAROSLAV KLYAP
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
19011, 22401466, Hlavní město Praha, Praha, Běchovice, Na Vaňhově, 194 |
|
YAROSLAV KLYAP
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
19011, 22401466, Praha, Běchovice, Na Vaňhově, 194, Na Vaňhově 194, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
MYKHAYLO HRENDZHA
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
69145, 10048073, Břeclav, Podivín, Podivín, Masarykovo nám., 228, 19 |
|
MYKHAYLO HRENDZHA
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
69145, 10048073, Břeclav, Podivín, Podivín, Masarykovo nám., 228, 19, Masarykovo nám. 228/19, 69145 Podivín |
|
MYKHAYLO HRENDZHA
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
Jednatel |
10.11.2016 |
|
YAROSLAV KLYAP
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
Jednatel |
08.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21776407, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Řehořova, 932, 27 |
|
YAROSLAV KLYAP
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
Jednatel |
08.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21776407, Praha, Žižkov, Řehořova, 932, 27, Řehořova 932/27, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
IHOR TSYKHMIYSTER
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
61300, 19298935, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1041, 177 |
|
IHOR TSYKHMIYSTER
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
61300, 19298935, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1041, 177, Merhautova 1041/177, Černá Pole, 61300 Brno |
|
IVAN SHEHDA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
15000, 22083529, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Křížová, 861, 49 |
|
IVAN SHEHDA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
15000, 22083529, Praha, Smíchov, Křížová, 861, 49, Křížová 861/49, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
IVAN SHEHDA
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22074635, Praha, Smíchov, Nádražní, 39, 76 |
|
IHOR TSYKHMIYSTER
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19748841, Brno, Ponava, Rybníček, 322, 4 |
|
YAROSLAV KLYAP
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21776393, Praha, Žižkov, Řehořova, 931, 25 |
|
MYKHAYLO HRENDZHA
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
69145, 10048073, Podivín, Podivín, Masarykovo nám., 228, 19 |
|
Maryan Kuzil
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
68201, 13920138, Vyškov, 9. května, 14 |
|
Mykhaylo Ivashko
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
66442, 26240891, Modřice, Masarykova, 841 |
|
Mykola Pop
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12 |
|
Olga Golubka
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12 |
|
Viktor Niri
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
78349, 16186206, Lutín, Slatinická, 261 |
|
IVAN TSENDRA
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
18100, 22330747, Praha, Čimice, Křivenická, 445, 31 |
|
OLEKSANDR OTACHUK
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
61400, 27817164, Brno, Maloměřice, Plíže, 1031, 15 |
|
NATALIYA NASTYCH
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
61200, 19722265, Brno, Královo Pole, Dalimilova, 2797, 110 |
|
MARINA SOTCHI
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
69146, 18976239, Ladná, Ladná, Sportovní, 325, 15 |
|
VASYL GOLUBKA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
18000, 22378715, Praha, Libeň, Braunerova, 514, 1 |
|
IVAN KELEMEN
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25081, 11700467, Nehvizdy, Nehvizdy, Pražská, 40 |
|
MYKHAYLO PALCHEY
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25163, 14588153, Strančice, Svojšovice, 27 |
|
VOLODYMYR LUNGUL
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
68001, 15267474, Boskovice, Boskovice, Sušilova, 944, 27 |
|
SEMEN BERLIBA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
67906, 2002817, Vilémovice, Vilémovice, 89 |
|
Viktor Doloh
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3248186, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 1110, 54 |
|
IVAN SHEHDA
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22074635, Praha, Smíchov, Nádražní, 39, 76, Nádražní 39/76, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
IHOR TSYKHMIYSTER
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19748841, Brno-město, Brno, Ponava, Rybníček, 322, 4, Rybníček 322/4, Ponava, 60200 Brno |
|
YAROSLAV KLYAP
|
Neaktivní
od 08.10.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21776393, Praha, Žižkov, Řehořova, 931, 25, Řehořova 931/25, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MYKHAYLO HRENDZHA
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
69145, 10048073, Břeclav, Podivín, Podivín, Masarykovo nám., 228, 19, Masarykovo nám. 228/19, 69145 Podivín |
|
Maryan Kuzil
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
68201, 13920138, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, 9. května, 14, 12, 9. května 14/12, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Mykhaylo Ivashko
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
66442, 26240891, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Masarykova, 841, Masarykova 841, 66442 Modřice |
|
Mykola Pop
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12, V Újezdech 611/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Olga Golubka
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12, V Újezdech 611/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Viktor Niri
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
78349, 16186206, Olomouc, Lutín, Lutín, Slatinická, 261, Slatinická 261, 78349 Lutín |
|
IVAN TSENDRA
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
18100, 22330747, Praha, Čimice, Křivenická, 445, 31, Křivenická 445/31, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
NATALIYA NASTYCH
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
61200, 19722265, Brno-město, Brno, Královo Pole, Dalimilova, 2797, 110, Dalimilova 2797/110, Královo Pole, 61200 Brno |
|
OLEKSANDR OTACHUK
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
61400, 27817164, Brno-město, Brno, Maloměřice, Plíže, 1031, 15, Plíže 1031/15, Maloměřice, 61400 Brno |
|
IVAN KELEMEN
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25081, 11700467, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Pražská, 40, Pražská 40, 25081 Nehvizdy |
|
MARINA SOTCHI
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
69146, 18976239, Břeclav, Ladná, Ladná, Sportovní, 325, 15, Sportovní 325/15, 69146 Ladná |
|
VASYL GOLUBKA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
18000, 22378715, Praha, Libeň, Braunerova, 514, 1, Braunerova 514/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MYKHAYLO PALCHEY
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25163, 14588153, Praha-východ, Strančice, Svojšovice, 27, Svojšovice 27, 25163 Strančice |
|
VOLODYMYR LUNGUL
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
68001, 15267474, Blansko, Boskovice, Boskovice, Sušilova, 944, 27, Sušilova 944/27, 68001 Boskovice |
|
SEMEN BERLIBA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
67906, 2002817, Blansko, Vilémovice, Vilémovice, 89, č.p. 89, 67906 Vilémovice |
|
Viktor Doloh
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3248186, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 1110, 54, Horní 1110/54, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Semen Berliba
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
70200, 3195953, Ostrava, Moravská Ostrava, Jílová, 2662, 42 |
|
Viktor Niri
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
78349, 16186206, Lutín, Slatinická, 261 |
|
Viktor Doloh
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
70030, 3248186, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 1110, 54 |
|
Semen Berliba
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
70200, 3195953, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Jílová, 2662, 42, Jílová 2662/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Viktor Niri
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
78349, 16186206, Olomouc, Lutín, Lutín, Slatinická, 261, Slatinická 261, 78349 Lutín |
|
Viktor Doloh
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
70030, 3248186, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 1110, 54, Horní 1110/54, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Mykhaylo Hrendzha
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
68201, Výškov, Křečkovská, 25 |
|
Ivan Tsendra
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66442, 26240891, Modřice, Masarykova, 841 |
|
Maryan Kuzil
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
68201, 13920138, Vyškov, 9. května, 14 |
|
Mykhaylo Ivashko
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66442, 26240891, Modřice, Masarykova, 841 |
|
Nataliya Nastych
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62800, Brno, Lišen, Trnkova, 160 |
|
Ihor Tsykhmiyster
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
60200, 19301278, Brno, Provazníkova, 1270, 70 |
|
Marina Sotchi
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
69142, 9953418, Hlohovec, Dědina, 262 |
|
Vasyl Golubka
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12 |
|
Mykola Pop
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12 |
|
Olga Golubka
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12 |
|
Ivan Kelemen
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24913359, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 263 |
|
Yaroslav Klyap
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24911208, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 44 |
|
Mykhaylo Palchey
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24911208, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 44 |
|
Ivan Shehda
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24911208, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 44 |
|
Volodymyr Lungul
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62800, 27493865, Brno, Trnkova, 160 |
|
Yuriy Semyon
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62800, Brno, Lišen, Trnková, 160 |
|
Mykhaylo Hrendzha
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
Výškov, Křečkovská, 68201, Křečkovská 25, 68201 Výškov, Česká republika |
|
Ivan Tsendra
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66442, 26240891, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Masarykova, 841, Masarykova 841, 66442 Modřice |
|
Maryan Kuzil
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
68201, 13920138, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, 9. května, 14, 12, 9. května 14/12, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Mykhaylo Ivashko
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66442, 26240891, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Masarykova, 841, Masarykova 841, 66442 Modřice |
|
Nataliya Nastych
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62800, 27493865, Brno-město, Brno, Líšeň, Trnkova, 2851, 160, Trnkova 2851/160, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ihor Tsykhmiyster
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
61300, 19301278, Brno-město, Brno, Černá Pole, Provazníkova, 1270, 70, Provazníkova 1270/70, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Marina Sotchi
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
69143, 9953418, Břeclav, Hlohovec, Hlohovec, Dědina, 262, Dědina 262, 69143 Hlohovec |
|
Vasyl Golubka
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12, V Újezdech 611/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Mykola Pop
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12, V Újezdech 611/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Olga Golubka
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12, V Újezdech 611/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ivan Kelemen
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24913359, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 263, Dobrovského 263, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Yaroslav Klyap
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24911208, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 44, Dobrovského 44, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Mykhaylo Palchey
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24911208, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 44, Dobrovského 44, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Ivan Shehda
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
66401, 24911208, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Dobrovského, 44, Dobrovského 44, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Volodymyr Lungul
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62800, 27493865, Brno-město, Brno, Líšeň, Trnkova, 2851, 160, Trnkova 2851/160, Líšeň, 62800 Brno |
|
Yuriy Semyon
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
62800, 27493865, Brno-město, Brno, Líšeň, Trnkova, 2851, 160, Trnkova 2851/160, Líšeň, 62800 Brno |
|
Oleksandr Otachuk
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
20.10.2010 |
Adresa: |
66461, 24142557, Popovice, 10 |
|
Oleksandr Otachuk
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
20.10.2010 |
Adresa: |
66461, 24142557, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 10, č.p. 10, 66461 Popovice |
|