HELENA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275511, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1804, 23 |
|
MIROSLAVA HANZLOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275503, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1803, 21 |
|
Ing. MARIE HROMKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275490, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1802, 19 |
|
BEDŘIŠKA LEITNEROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275520, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1805, 25 |
|
HELENA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275511, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1804, 23, Blanická 1804/23, 78701 Šumperk |
|
MIROSLAVA HANZLOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275503, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1803, 21, Blanická 1803/21, 78701 Šumperk |
|
Ing. MARIE HROMKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275490, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1802, 19, Blanická 1802/19, 78701 Šumperk |
|
BEDŘIŠKA LEITNEROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.11.2021 |
Adresa: |
78701, 14275520, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1805, 25, Blanická 1805/25, 78701 Šumperk |
|
ZDENA KAŠNÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Člen výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
78815, 8100365, Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, Bukovická, 295 |
|
ZDENA KAŠNÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Člen výboru |
16.08.2018 |
Adresa: |
78815, 8100365, Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, Bukovická, 295, Bukovická 295, 78815 Velké Losiny |
|
ZDENA KAŠNÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
Člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275520, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1805, 25 |
|
HELENA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275511, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1804, 23 |
|
MIROSLAVA HANZLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Místopředseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275503, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1803, 21 |
|
Ing. MARIE HROMKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275490, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1802, 19 |
|
ZDENA KAŠNÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
Člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275520, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1805, 25, Blanická 1805/25, 78701 Šumperk |
|
Ing. MARIE HROMKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275490, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1802, 19, Blanická 1802/19, 78701 Šumperk |
|
HELENA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275511, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1804, 23, Blanická 1804/23, 78701 Šumperk |
|
MIROSLAVA HANZLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Místopředseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
78701, 14275503, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1803, 21, Blanická 1803/21, 78701 Šumperk |
|
Ing. Marie Hromková
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
04.02.2011 |
Adresa: |
78701, 14275490, Šumperk, Blanická, 1802, 19 |
|
Ing. MARIE HROMKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
04.02.2011 |
Adresa: |
78701, 14275490, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1802, 19, Blanická 1802/19, 78701 Šumperk |
|
Ing. Marie Hromková
|
Neaktivní
od 04.02.2011
|
člen výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, Šumperk, Blanická, 1802, 25 |
|
Helena Šebestová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, 14275511, Šumperk, Blanická, 1804, 23 |
|
Miroslava Hanzlová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, 14275503, Šumperk, Blanická, 1803, 21 |
|
Zdena Kašná
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, 14275520, Šumperk, Blanická, 1805, 25 |
|
Ing. Marie Hromková
|
Neaktivní
od 04.02.2011
|
člen výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, 14275520, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1802, 25, Blanická 1805/25, 78701 Šumperk |
|
HELENA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, 14275511, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1804, 23, Blanická 1804/23, 78701 Šumperk |
|
MIROSLAVA HANZLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, 14275503, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1803, 21, Blanická 1803/21, 78701 Šumperk |
|
ZDENA KAŠNÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
78701, 14275520, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Blanická, 1805, 25, Blanická 1805/25, 78701 Šumperk |
|