JOSEF HRADIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.07.2024 |
Adresa: |
75655, 86310542, Vsetín, Dolní Bečva, Dolní Bečva, 696, č.p. 696, 75655 Dolní Bečva |
|
JOSEF HRADIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.04.2014 |
Adresa: |
74256, 8285772, Sedlnice, Sedlnice, 342 |
|
JOSEF HRADIL
|
Neaktivní
od 06.07.2024
|
Jednatel |
28.04.2014 |
Adresa: |
74256, 8285772, Nový Jičín, Sedlnice, Sedlnice, 342, č.p. 342, 74256 Sedlnice |
|
JOSEF HRADIL
|
Neaktivní
od 28.04.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
74256, 8285772, Sedlnice, Sedlnice, 342 |
|
JOSEF HRADIL
|
Neaktivní
od 28.04.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
74256, 8285772, Nový Jičín, Sedlnice, Sedlnice, 342, č.p. 342, 74256 Sedlnice |
|
Josef Hradil
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
20.02.2012 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Horní náměstí, 583 |
|
Josef Hradil
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
20.02.2012 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
|
Josef Hradil
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Horní nám., 583 |
|
Josef Hradil
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
|
Martin Hovorka
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
27.01.2011 |
Adresa: |
77900, 23320991, Olomouc, Polská, 290, 66 |
|
MARTIN HOVORKA
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
27.01.2011 |
Adresa: |
77900, 23320991, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 290, 66, Polská 290/66, 77900 Olomouc |
|