SILVIA ALÁČOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.08.2022 |
Adresa: |
82108, Bratislava, Prešovská 344/32 |
|
SILVIA ALÁČOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.08.2022 |
Adresa: |
Bratislava, Prešovská 344/32, 82108, Prešovská 344/32, 82108 Bratislava, Slovensko |
|
SILVIA ALÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
předseda představenstva |
17.03.2022 |
Adresa: |
82108, Prešovská 344/32, Prešovská 344/32 |
|
SILVIA ALÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
předseda představenstva |
17.03.2022 |
Adresa: |
Prešovská 344/32, Prešovská 344/32, 82108, Prešovská 344/32, 82108 Prešovská 344/32, Slovensko |
|
SILVIA ALÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
předseda představenstva |
18.04.2017 |
Adresa: |
82108, Bratislava, Prešovská 344/32 |
|
SILVIA ALÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
předseda představenstva |
18.04.2017 |
Adresa: |
Bratislava, Prešovská 344/32, 82108, Prešovská 344/32, 82108 Bratislava, Slovensko |
|
MICHAELA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
člen představenstva |
07.03.2017 |
Adresa: |
13000, 21784728, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47 |
|
MICHAELA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
člen představenstva |
07.03.2017 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47, Žerotínova 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANKA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
předseda představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
13000, 21784728, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47 |
|
JANKA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
předseda představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47, Žerotínova 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Silvia Aláčová
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
místopředseda představenstva |
13.05.2011 |
Adresa: |
82108, Bratislava, Prešovská, 344, 32 |
|
Silvia Aláčová
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
místopředseda představenstva |
13.05.2011 |
Adresa: |
Bratislava, Prešovská, 82108, 32, Prešovská 344/32, 82108 Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Michaela Zátopková
|
Neaktivní
od 13.05.2011
|
místopředseda představenstva |
24.02.2011 |
Adresa: |
73947, 14130211, Kozlovice, 74 |
|
Janka Vojkůvková
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
předseda představenstva |
24.02.2011 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha 3, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47 |
|
Michaela Vojkůvková
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
člen představenstva |
24.02.2011 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha 3, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47 |
|
Ing. Michaela Zátopková
|
Neaktivní
od 13.05.2011
|
místopředseda představenstva |
24.02.2011 |
Adresa: |
73947, 14130211, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 74, č.p. 74, 73947 Kozlovice |
|
JANKA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
předseda představenstva |
24.02.2011 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47, Žerotínova 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAELA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
člen představenstva |
24.02.2011 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47, Žerotínova 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|