Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Leoš Kavan s.r.o. |
ICO: | 28651227 |
Registrovaná adresa: | 74705, 4480945, Opava, Opava, Kateřinky, Kostelní, 119, 1, Kostelní 119/1, Kateřinky, 74705 Opava |
Začleněno na: | 11.03.2011 |
Předmět podnikání: |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
BARBORA KAVANOVÁ | Aktivní | 02.08.2019 | |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Aktivní | 02.08.2019 | |
|
|||
BARBORA KAVANOVÁ | Aktivní | 02.08.2019 | |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Aktivní | 02.08.2019 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
BARBORA KAVANOVÁ | Aktivní | Jednatel | 02.08.2019 |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Aktivní | Jednatel | 02.08.2019 |
|
|||
BARBORA KAVANOVÁ | Aktivní | Jednatel | 02.08.2019 |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Aktivní | Jednatel | 02.08.2019 |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Neaktivní od 02.08.2019 | Jednatel | 12.11.2015 |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Neaktivní od 02.08.2019 | Jednatel | 12.11.2015 |
|
|||
BARBORA KAVANOVÁ | Neaktivní od 02.08.2019 | Jednatel | 29.06.2015 |
|
|||
BARBORA KAVANOVÁ | Neaktivní od 02.08.2019 | Jednatel | 29.06.2015 |
|
|||
BARBORA KAVANOVÁ | Neaktivní od 29.06.2015 | Jednatel | 07.08.2014 |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Neaktivní od 12.11.2015 | Jednatel | 07.08.2014 |
|
|||
BARBORA KAVANOVÁ | Neaktivní od 29.06.2015 | Jednatel | 07.08.2014 |
|
|||
LEOŠ KAVAN | Neaktivní od 12.11.2015 | Jednatel | 07.08.2014 |
|
|||
Barbora Čeganová | Neaktivní od 07.08.2014 | jednatel | 11.03.2011 |
|
|||
Barbora Čeganová | Neaktivní od 07.08.2014 | jednatel | 11.03.2011 |
|
Registrační číslo Leoš Kavan s.r.o. je 28651227.
Registrační adresa Leoš Kavan s.r.o. je 74705, 4480945, Opava, Opava, Kateřinky, Kostelní, 119, 1, Kostelní 119/1, Kateřinky, 74705 Opava.
Leoš Kavan s.r.o. byla založena 11.03.2011.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je BARBORA KAVANOVÁ, LEOŠ KAVAN, BARBORA KAVANOVÁ, LEOŠ KAVAN.