PETER GAJDOŠ
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
PETER GAJDOŠ
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
PETER GAJDOŠ
|
Neaktivní
od 18.12.2017
|
jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
PETER GAJDOŠ
|
Neaktivní
od 18.12.2017
|
jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
PETER GAJDOŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3 |
|
PETER GAJDOŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Jiří Stolár
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
21.03.2011 |
Adresa: |
70800, 3299759, Ostrava, Poruba, Josefa Skupy, 1641, 17 |
|
Robert Haft
|
Neaktivní
od 16.04.2013
|
jednatel |
21.03.2011 |
Adresa: |
70030, 3276708, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2462, 20 |
|
Jiří Stolár
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
21.03.2011 |
Adresa: |
70800, 3299759, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Josefa Skupy, 1641, 17, Josefa Skupy 1641/17, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Robert Haft
|
Neaktivní
od 16.04.2013
|
jednatel |
21.03.2011 |
Adresa: |
70030, 3276708, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2462, 20, Volgogradská 2462/20, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|