JAKUB ALEX
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
73601, 24878642, Karviná, Havířov, Šumbark, Mládí, 1148, 25 |
|
JAKUB ALEX
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
73601, 24878642, Karviná, Havířov, Šumbark, Mládí, 1148, 25, Mládí 1148/25, Šumbark, 73601 Havířov |
|
JAKUB ALEX
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
26.06.2019 |
Adresa: |
73601, 24878642, Karviná, Havířov, Šumbark, Mládí, 1148, 25 |
|
JAKUB ALEX
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
26.06.2019 |
Adresa: |
73601, 24878642, Karviná, Havířov, Šumbark, Mládí, 1148, 25, Mládí 1148/25, Šumbark, 73601 Havířov |
|
JAKUB ALEX
|
Neaktivní
od 26.06.2019
|
jednatel |
09.09.2016 |
Adresa: |
73601, 24904023, Karviná, Havířov, Město, Jana Žižky, 805, 3 |
|
JAKUB ALEX
|
Neaktivní
od 26.06.2019
|
jednatel |
09.09.2016 |
Adresa: |
73601, 24904023, Karviná, Havířov, Město, Jana Žižky, 805, 3, Jana Žižky 805/3, Město, 73601 Havířov |
|
Jakub Alex
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
73601, 24878871, Havířov, Šumbark, Emy Destinnové, 1171, 3b |
|
Jakub Alex
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
73601, 24878871, Karviná, Havířov, Šumbark, Emy Destinnové, 1171, 3b, Emy Destinnové 1171/3b, Šumbark, 73601 Havířov |
|