MIHAI CAZACU
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.07.2022 |
Adresa: |
Jud. DJ Mun. Craiova, Str. C-tin Br ncoveanu bl. 53A sc. 1 et. 7 ap. 32 |
|
MIHAI CAZACU
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.07.2022 |
Adresa: |
Jud. DJ Mun. Craiova, Str. C-tin Brȃncoveanu bl. 53A sc. 1 et. 7 ap. 32, Str. C-tin Brȃncoveanu bl. 53A sc. 1 et. 7 ap. 32, Jud. DJ Mun. Craiova, Rumunsko |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 22.07.2022
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 22.07.2022
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
RADEK FOJTÍK
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
79201, 81785224, Bruntál, Milotice nad Opavou, Milotice nad Opavou, 192 |
|
RADEK FOJTÍK
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
79201, 81785224, Bruntál, Milotice nad Opavou, Milotice nad Opavou, 192, č.p. 192, 79201 Milotice nad Opavou |
|
RADEK FOJTÍK
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
74733, 28308701, Oldřišov, Oldřišov, Sokolovská, 397 |
|
RADEK FOJTÍK
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
74733, 28308701, Opava, Oldřišov, Oldřišov, Sokolovská, 397, Sokolovská 397, 74733 Oldřišov |
|
LUBOŠ PAVLENKA
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
27.03.2014 |
Adresa: |
74731, 71181164, Velké Hoštice, Velké Hoštice, Akátová, 488 |
|
LUBOŠ PAVLENKA
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
27.03.2014 |
Adresa: |
74731, 71181164, Opava, Velké Hoštice, Velké Hoštice, Akátová, 488, Akátová 488, 74731 Velké Hoštice |
|
MARTIN THIEMEL
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
74721, 4437934, Kravaře, Kravaře, Opavská, 96, 69 |
|
MARTIN THIEMEL
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
74721, 4437934, Opava, Kravaře, Kravaře, Opavská, 96, 69, Opavská 96/69, 74721 Kravaře |
|
Martin Thiemel
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
74721, 4444353, Kravaře, Nádražní, 807, 4 |
|
Martin Thiemel
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
74721, 4444353, Opava, Kravaře, Kravaře, Nádražní, 807, 4, Nádražní 807/4, 74721 Kravaře |
|