Ing. PETRA HOLČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.05.2023 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
IVETA DUNOVSKÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.05.2023 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
Ing. RADKA DORNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.05.2023 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
Ing. TOMÁŠ HOLČÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
18600, 22351205, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Peckova, 253, 5 |
|
VLADIMÍR GÝNA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1 |
|
EVA SÜCKROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3 |
|
Ing. TOMÁŠ HOLČÁK
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
místopředseda výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
18600, 22351205, Praha, Karlín, Peckova, 253, 5, Peckova 253/5, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. TOMÁŠ HOLČÁK
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
místopředseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3 |
|
Ing. TOMÁŠ HOLČÁK
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
místopředseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
EVA SÜCKROVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
VLADIMÍR GÝNA
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
předseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1, Vladimíra Majakovského 2096/1, 43401 Most |
|
VÁCLAV FRIC
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
Místopředseda výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1 |
|
EVA JÍROVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
Člen výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3 |
|
VÁCLAV FRIC
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
Místopředseda výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1, Vladimíra Majakovského 2096/1, 43401 Most |
|
EVA JÍROVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
Člen výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
STANISLAV MÁRA
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
Člen výboru |
12.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3 |
|
VLADIMÍR GÝNA
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
Předseda výboru |
12.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1 |
|
STANISLAV MÁRA
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
Člen výboru |
12.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
VLADIMÍR GÝNA
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
Předseda výboru |
12.04.2013 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1, Vladimíra Majakovského 2096/1, 43401 Most |
|
Vladimír Městka
|
Neaktivní
od 12.04.2013
|
Předseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Vladimíra Majakovského, 2096/1 |
|
Iveta Dunovská
|
Neaktivní
od 12.04.2013
|
Člen výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Vladimíra Majakovského, 2097/3 |
|
Václav Fric
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
Místopředseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Vladimíra Majakovského, 2096/1 |
|
Vladimír Městka
|
Neaktivní
od 12.04.2013
|
Předseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1, Vladimíra Majakovského 2096/1, 43401 Most |
|
IVETA DUNOVSKÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2013
|
Člen výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
43401, 5102162, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2097, 3, Vladimíra Majakovského 2097/3, 43401 Most |
|
VÁCLAV FRIC
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
Místopředseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
43401, 5102154, Most, Most, Most, Vladimíra Majakovského, 2096, 1, Vladimíra Majakovského 2096/1, 43401 Most |
|