MUDr. JITKA KOŠTÍŘOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda SVJ |
23.01.2019 |
Adresa: |
41724, 26170850, Teplice, Jeníkov, Oldřichov, 210 |
|
MUDr. JITKA KOŠTÍŘOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda SVJ |
23.01.2019 |
Adresa: |
41724, 26170850, Teplice, Jeníkov, Oldřichov, 210, Oldřichov 210, 41724 Jeníkov |
|
JANA KOŽUSZNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda SVJ |
10.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4 |
|
JIŘÍ BARTÍK
|
Aktivní
|
Člen SVJ |
10.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4 |
|
JANA KOŽUSZNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda SVJ |
10.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
JIŘÍ BARTÍK
|
Aktivní
|
Člen SVJ |
10.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
MUDr. JITKA KOŠTÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
Místopředseda SVJ |
05.12.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4 |
|
MUDr. JITKA KOŠTÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
Místopředseda SVJ |
05.12.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
MUDr. JITKA LAHODNÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Místopředseda SVJ |
10.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4 |
|
MUDr. JITKA LAHODNÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Místopředseda SVJ |
10.05.2018 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
MUDr. JITKA LAHODNÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Předseda výboru |
24.01.2016 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4 |
|
MUDr. JITKA LAHODNÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Předseda výboru |
24.01.2016 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
Ing. JAROSLAV PECHAR
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22288643, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Krátký lán, 435, 6 |
|
Ing. JAROSLAV PECHAR
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22288643, Praha, Vokovice, Krátký lán, 435, 6, Krátký lán 435/6, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Jitka Drozdová
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Místopředseda výboru |
30.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Moskevské nám., 1503, 4 |
|
Bedřiška Mlejnková
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Člen výboru |
30.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Moskevské nám., 1503, 4 |
|
Jitka Drozdová
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Místopředseda výboru |
30.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
Bedřiška Mlejnková
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
Člen výboru |
30.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
Ing. Jaroslav Pechar
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Člen výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
22288643, Praha 6, Vokovice, Krátký Lán, 435, 6 |
|
MUDr. Jitka Lahodná
|
Neaktivní
od 24.01.2016
|
Předseda výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Moskevské nám., 1503, 4 |
|
Ing. JAROSLAV PECHAR
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Člen výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
16000, 22288643, Praha, Vokovice, Krátký lán, 435, 6, Krátký lán 435/6, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. JITKA LAHODNÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2016
|
Předseda výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
Radek Vinš
|
Neaktivní
od 18.09.2010
|
Předseda |
15.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Moskevské nám., 1503/4 |
|
Jitka Drozdová
|
Neaktivní
od 30.04.2011
|
Místopředseda |
15.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Moskevské nám., 1503/4 |
|
Bedřiška Mlejnková
|
Neaktivní
od 30.04.2011
|
Člen |
15.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Moskevské nám., 1503/4 |
|
Radek Vinš
|
Neaktivní
od 18.09.2010
|
Předseda |
15.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
Jitka Drozdová
|
Neaktivní
od 30.04.2011
|
Místopředseda |
15.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|
Bedřiška Mlejnková
|
Neaktivní
od 30.04.2011
|
Člen |
15.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20262850, Teplice, Teplice, Teplice, Moskevské náměstí, 1503, 4, Moskevské náměstí 1503/4, 41501 Teplice |
|