ZUZANA KURIMSKÝ
|
Aktivní
|
předseda |
21.12.2022 |
Adresa: |
47151, 13088343, Česká Lípa, Svor, Svor, 231 |
|
ZUZANA KURIMSKÝ
|
Aktivní
|
předseda |
21.12.2022 |
Adresa: |
47151, 13088343, Česká Lípa, Svor, Svor, 231, č.p. 231, 47151 Svor |
|
ZUZANA KURIMSKÝ
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
předseda |
09.12.2020 |
Adresa: |
46312, 24353736, Liberec, Šimonovice, Minkovice, K Olympii, 44 |
|
ZUZANA KURIMSKÝ
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
předseda |
09.12.2020 |
Adresa: |
46312, 24353736, Liberec, Šimonovice, Minkovice, K Olympii, 44, K Olympii 44, Minkovice, 46312 Šimonovice |
|
MIROSLAV GRUS
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
předseda družstva |
12.03.2016 |
Adresa: |
46001, 23702567, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Jarní, 405, 38 |
|
MIROSLAV GRUS
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
předseda družstva |
12.03.2016 |
Adresa: |
46001, 23702567, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Jarní, 405, 38, Jarní 405/38, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Miroslav Grus
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
předseda družstva |
13.09.2008 |
Adresa: |
46014, Liberec XIV, Ruprechtice, Konopná, 641/17 |
|
Miroslav Grus
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
předseda družstva |
13.09.2008 |
Adresa: |
46014, 23713593, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Konopná, 641, 17, Konopná 641/17, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|