FRANTIŠEK LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2024 |
Adresa: |
46005, 86101382, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, 8. března, 526, 7a, 8. března 526/7a, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
PAVEL MOLNÁR
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.10.2023 |
Adresa: |
46334, 14971275, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Okružní, 189, Okružní 189, 46334 Hrádek nad Nisou |
|
FRANTIŠEK LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
46001, 77970802, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Pavlovická, 1417, 1 |
|
PAVEL MOLNÁR
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.06.2014 |
Adresa: |
51101, 25952331, Turnov, Turnov, Terronská, 2133 |
|
FRANTIŠEK LORENC
|
Neaktivní
od 24.07.2024
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
46001, 77970802, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Pavlovická, 1417, 1, Pavlovická 1417/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
PAVEL MOLNÁR
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
Jednatel |
07.06.2014 |
Adresa: |
51101, 25952331, Semily, Turnov, Turnov, Terronská, 2133, Terronská 2133, 51101 Turnov |
|
FRANTIŠEK LORENC
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
46001, 23744103, Liberec, Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková, 55 |
|
FRANTIŠEK LORENC
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
46001, 23744103, Liberec, Liberec, Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková, 55, Heřmánková 55, Liberec XXXIII-Machnín, 46001 Liberec |
|
Pavel Molnár
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
Jednatel |
01.10.2008 |
Adresa: |
46007, Liberec IX, Janův Důl, Volgogradská, 11/30 |
|
Pavel Molnár
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
Jednatel |
01.10.2008 |
Adresa: |
46007, 23686821, Liberec, Liberec, Liberec IX-Janův Důl, Volgogradská, 11, 30, Volgogradská 11/30, Liberec IX-Janův Důl, 46007 Liberec |
|